LUTGARDO RUIZ GOLLURY DE GREGORIO EDUARDO
Informe ejecutivo de LUTGARDO RUIZ GOLLURY DE GREGORIO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUTGARDO RUIZ GOLLURY DE GREGORIO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
R&S BUTANO SL | Consejero | 09/02/2010 | 07/08/2019 |
R&S BUTANO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 05/06/2015 | 17/12/2015 |
R&S BUTANO SL | Consejero Delegado | 09/02/2010 | 05/06/2015 |
VINCULACIONES DE LUTGARDO RUIZ GOLLURY DE GREGORIO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUTGARDO RUIZ GOLLURY DE GREGORIO EDUARDO
Empresa: R&S BUTANO SL
Consejero
- Lutgardo Ruiz Gollury De Gregorio Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2318 , F 157, S 8, H CA 39939, I/A 8 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-11
Empresa: R&S BUTANO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Lutgardo Ruiz Gollury De Gregorio Eduardo
- Melgarejo Sanchez Cossio Erick Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 33, S 8, H CA 39939, I/A 6 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-11
Empresa: R&S BUTANO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Lutgardo Ruiz Gollury De Gregorio Eduardo
- Melgarejo Sanchez Cossio Erick Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 32, S 8, H CA 39939, I/A 5 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-111-11
Empresa: R&S BUTANO SL
Consejero Delegado
- Lutgardo Ruiz Gollury De Gregorio Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 32, S 8, H CA 39939, I/A 5 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-111-11
Empresa: R&S BUTANO SL
Consejero Delegado
- Lutgardo Ruiz Gollury De Gregorio Eduardo
Consejero
- Lutgardo Ruiz Gollury De Gregorio Eduardo
- Melgarejo Osborne Maria
- Melgarejo Sanchez Cossio Erick Ricardo
- Sanchez Cossio Melgarejo Maria De Los Angeles
- Sanchez Cossio Melgarejo Roberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 28, S 8, H CA 39939, I/A 1 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-11
Información de LUTGARDO RUIZ GOLLURY DE GREGORIO EDUARDO
Mostramos los datos de LUTGARDO RUIZ GOLLURY DE GREGORIO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUTGARDO RUIZ GOLLURY DE GREGORIO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos