LUQUE TAVIEL DE ANDRADE MANUEL
Informe ejecutivo de LUQUE TAVIEL DE ANDRADE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUQUE TAVIEL DE ANDRADE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUBLICACIONES PROFESIONALES SL | Apoderado | 14/01/2009 | 16/08/2018 |
PUBLICACIONES PROFESIONALES SL | Consejero | 20/09/2013 | 16/08/2018 |
VINCULACIONES DE LUQUE TAVIEL DE ANDRADE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUQUE TAVIEL DE ANDRADE MANUEL
Empresa: PUBLICACIONES PROFESIONALES SL
Apoderado
- Albanchez Garrosa Aurora
- Gonzalez Nuñez Margarita
- Luque Taviel De Andrade Manuel
- Torrejon Lechon David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24545 , F 69, S 8, H M 441697, I/A 8 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-28
Empresa: PUBLICACIONES PROFESIONALES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Albanchez Garrosa Aurora
- Luque Taviel De Andrade Manuel
- Torrejon Lechon David
- Valdivia Carrion Maria Esther
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24545 , F 68, S 8, H M 441697, I/A 7 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-28
Empresa: PUBLICACIONES PROFESIONALES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Albanchez Garrosa Aurora
- Luque Taviel De Andrade Manuel
- Torrejon Lechon David
- Valdivia Carrion Maria Esther
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24545 , F 68, S 8, H M 441697, I/A 6 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-28
Empresa: PUBLICACIONES PROFESIONALES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Albanchez Garrosa Aurora
- Luque Taviel De Andrade Manuel
- Torrejon Lechon David
- Valdivia Carrion Maria Esther
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24545 , F 68, S 8, H M 441697, I/A 6 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-28
Empresa: PUBLICACIONES PROFESIONALES SL
Apoderado
- Albanchez Garrosa Aurora
- Gonzalez Nuñez Margarita
- Luque Taviel De Andrade Manuel
- Torrejon Lechon David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24545 , F 66, S 8, H M 441697, I/A 4 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-28
Información de LUQUE TAVIEL DE ANDRADE MANUEL
Mostramos los datos de LUQUE TAVIEL DE ANDRADE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUQUE TAVIEL DE ANDRADE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos