LUQUE SERRANO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de LUQUE SERRANO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LUQUE SERRANO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERRERA SL | Presidente | 15/11/2016 | |
TERRERA SL | Consejero | 15/11/2016 | |
OLEO CULTURA SL | Administrador Solidario | 26/11/2013 | 23/06/2014 |
TERRERA SL | Consejero Delegado Solidario | 16/01/2014 | 07/05/2014 |
LUQUE ECOLOGICO SL | Administrador Solidario | 26/11/2013 | 07/05/2014 |
MUSEO SACRO-COFRADE SAN JUAN SL | Liquidador Unico | 31/12/2012 | 31/12/2012 |
ACEITES LA MATA SA | Presidente | 23/11/2009 | |
ACEITES LA MATA SA | Consejero | 23/11/2009 |
VINCULACIONES DE LUQUE SERRANO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUQUE SERRANO JOSE ANTONIO
Empresa: TERRERA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Luque Pinilla Belen
- Luque Pinilla Juan Manuel
- Luque Serrano Jose Antonio
- Pinilla Sopeña Maria Carmen
Presidente
- Luque Serrano Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689 , F 209, S 8, H CO 4263, I/A 9 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-14
Empresa: RONDA DE LOS SERRANO SL
Administrador Solidario
- Luque Serrano Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 34, S 8, H CO 21040, I/A 4 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-14
Empresa: ALCUBILLA 2000 SL
Administrador Solidario
- Luque Serrano Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 125, S 8, H CO 13796, I/A 10 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-14
Empresa: TERRERA SL
Consejero Delegado Solidario
- Luque Serrano Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689 , F 209, S 8, H CO 4263, I/A 8 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-14
Empresa: TERRERA SL
Consejero Delegado Solidario
- Luque Serrano Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689 , F 208, S 8, H CO 4263, I/A 7 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-14
Empresa: RONDA DE LOS SERRANO SL
Administrador Solidario
- Luque Serrano Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 34, S 8, H CO 21040, I/A 2 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-14
Empresa: ALCUBILLA 2000 SL
Administrador Solidario
- Luque Serrano Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 125, S 8, H CO 13796, I/A 9 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-14
Empresa: MUSEO SACRO-COFRADE SAN JUAN SL
Liquidador Unico
- Luque Serrano Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5031 , F 111, S 8, H SE 81667, I/A 2 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-41
Empresa: ACEITES LA MATA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Luque Pinilla Belen
- Luque Pinilla Juan Manuel
- Luque Serrano Jose Antonio
- Pinilla Sopeña Maria Carmen
Presidente
- Luque Serrano Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 89, S 8, H CO 4094, I/A 8 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-14
Información de LUQUE SERRANO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de LUQUE SERRANO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUQUE SERRANO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos