LUQUE MARTOS ALBERTO
Informe ejecutivo de LUQUE MARTOS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUQUE MARTOS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOMARLUQ SL | Administrador Unico | 07/01/2014 | |
HERALISA PUBLICIDAD SL | Administrador Unico | 03/01/2014 |
VINCULACIONES DE LUQUE MARTOS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUQUE MARTOS ALBERTO
Empresa: YAIPA INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Lopez Cernadas Jesus Manuel
- Luqe Merida Rafael
- Luque Martos Alberto
- Vazquez Becerra Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2981 , F 84, S 8, H C 36220, I/A 2 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-15
Empresa: INMOMARLUQ SL
Administrador Unico
- Luque Martos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32277 , F 183, S 8, H B 205231, I/A 6 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-08
Empresa: HERALISA PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Luque Martos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34009 , F 58, S 8, H B 238623, I/A 2 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-08
Información de LUQUE MARTOS ALBERTO
Mostramos los datos de LUQUE MARTOS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUQUE MARTOS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos