LUQUE LUQUE ANTONIO JOSE
Informe ejecutivo de LUQUE LUQUE ANTONIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUQUE LUQUE ANTONIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COPROSUR SL | Consejero Delegado Solidario | 12/04/2013 | |
COPROSUR SL | Presidente | 18/11/2011 | |
COPROSUR SL | Consejero | 18/11/2011 |
VINCULACIONES DE LUQUE LUQUE ANTONIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUQUE LUQUE ANTONIO JOSE
Empresa: COPROSUR SL
Consejero Delegado Solidario
- Asencio Muñoz Manuel
- Luque Luque Antonio Jose
- Prieto Gomez Francisco Javier
- Rivera Atenciano Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 206, S 8, H SE 9094, I/A 9 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-41
Empresa: MUSEO SACRO-COFRADE SAN JUAN SL
Administrador Unico
- Luque Luque Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5031 , F 111, S 8, H SE 81667, I/A 2 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-41
Empresa: COPROSUR SL
Consejero
- Asencio Muñoz Manuel
- Luque Luque Antonio Jose
- Prieto Gomez Francisco Javier
- Rivera Atenciano Juan Bautista
Presidente
- Luque Luque Antonio Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 204, S 8, H SE 9094, I/A 7 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-41
Empresa: COPROSUR SL
Administrador Solidario
- Asencio Muñoz Manuel
- Luque Luque Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 204, S 8, H SE 9094, I/A 7 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-41
Empresa: COPROSUR SL
Administrador Solidario
- Asencio Muñoz Manuel
- Luque Luque Antonio Jose
- Prieto Gomez Francisco Jvier
- Rivera Atenciano Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 201, S 8, H SE 9094, I/A 2 (23/07/1998)
CVE: BORME-A-2010-11-41
Empresa: MUSEO SACRO-COFRADE SAN JUAN SL
Administrador Unico
- Luque Luque Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5031 , F 110, S 8, H SE 81667, I/A 1 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-41
Información de LUQUE LUQUE ANTONIO JOSE
Mostramos los datos de LUQUE LUQUE ANTONIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUQUE LUQUE ANTONIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos