LUQUE GARRIDO ELISABET
Informe ejecutivo de LUQUE GARRIDO ELISABET
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LUQUE GARRIDO ELISABET
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERGAR COMUNIDADES SL | Administrador Solidario | 10/08/2018 |
VINCULACIONES DE LUQUE GARRIDO ELISABET
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUQUE GARRIDO ELISABET
Empresa: CERGAR COMUNIDADES SL
Administrador Solidario
- Alvarez Cervello Hector
- Luque Garrido Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 206, S 8, H T 53289, I/A 1 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-43
Empresa: OCAIA ASSESSORS SL
Administrador Solidario
- Luque Garrido Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 62, S 8, H T 49126, I/A 2 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-43
Empresa: ORSA CONSILIA SL
Administrador Solidario
- Luque Garrido Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2345 , F 33, S 8, H T 37040, I/A 2 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-43
Empresa: OCAIA ASSESSORS SL
Administrador Solidario
- Alvarez Cervello Hector
- Luque Garrido Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 60, S 8, H T 49126, I/A 1 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-43
Información de LUQUE GARRIDO ELISABET
Mostramos los datos de LUQUE GARRIDO ELISABET que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUQUE GARRIDO ELISABET, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos