LUQUE GARCIA MUÑOZ MARIA DE LAS CRUCES
Informe ejecutivo de LUQUE GARCIA MUÑOZ MARIA DE LAS CRUCES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUQUE GARCIA MUÑOZ MARIA DE LAS CRUCES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCTORA LUQUE NUÑEZ SALAZAR SL | Administrador Unico | 15/03/2024 | |
GESTORA LUQUE NUÑEZ SL | Administrador Mancomunado | 24/12/2020 | |
CONSTRUCCIONES LUQUE NUÑEZ SL | Administrador Mancomunado | 17/09/2020 | |
RESTAURANTE CASA JUAN DE VILASSAR SL | Administrador Unico | 21/06/2019 | |
GESTORA LUQUE NUÑEZ SL | Apoderado Solidario | 01/08/2016 | |
CONSTRUCCIONES LUQUE NUÑEZ SL | Apoderado Solidario | 29/07/2016 | |
CONSTRUCCIONES REVILA SL | Apoderado Solidario | 27/07/2016 | |
GESTORA LUQUE NUÑEZ SL | Administrador Mancomunado | 07/12/2015 | |
CONSTRUCCIONES LUQUE NUÑEZ SL | Administrador Mancomunado | 07/12/2015 | |
GESTORA LUQUE NUÑEZ SL | Apoderado Solidario | 24/11/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LUQUE GARCIA MUÑOZ MARIA DE LAS CRUCES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUQUE GARCIA MUÑOZ MARIA DE LAS CRUCES
Empresa: CONSTRUCTORA LUQUE NUÑEZ SALAZAR SL
Administrador Unico
- Luque Garcia Muñoz Maria De Las Cruces
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37438 , F 162, S 8, H B 309936, I/A 6 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: GESTORA LUQUE NUÑEZ SA
Administrador Mancomunado
- Luque Garcia Muñoz Francisco Jose
- Luque Garcia Muñoz Maria De Las Cruces
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32953 , F 109, S 8, H B 29331, I/A 22 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-08
Empresa: CONSTRUCCIONES LUQUE NUÑEZ SA
Administrador Mancomunado
- Luque Garcia Muñoz Francisco Jose
- Luque Garcia Muñoz Maria De Las Cruces
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37033 , F 75, S 8, H M 661547, I/A 3 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-28
Empresa: RESTAURANTE CASA JUAN DE VILASSAR SL
Administrador Unico
- Luque Garcia Muñoz Maria De Las Cruces
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42473 , F 152, S 8, H B 409437, I/A 4 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-08
Empresa: GESTORA LUQUE NUÑEZ SA
Apoderado Solidario
- Luque Garcia Muñoz Francisco Jose
- Luque Garcia Muñoz Maria De Las Cruces
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32953 , F 107, S 8, H B 29331, I/A 21 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08
Empresa: CONSTRUCCIONES LUQUE NUÑEZ SA
Apoderado Solidario
- Luque Garcia Muñoz Francisco Jose
- Luque Garcia Muñoz Maria De Las Cruces
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22145 , F 171, S 8, H B 33250, I/A 18 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08
Empresa: CONSTRUCCIONES REVILA SL
Apoderado Solidario
- Luque Garcia Muñoz Francisco Jose
- Luque Garcia Muñoz Maria De Las Cruces
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21094 , F 188, S 8, H B 16726, I/A 5 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-08
Empresa: GESTORA LUQUE NUÑEZ SA
Administrador Mancomunado
- Luque Garcia Muñoz Francisco Jose
- Luque Garcia Muñoz Maria De Las Cruces
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32953 , F 107, S 8, H B 29331, I/A 20 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-08
Empresa: CONSTRUCCIONES LUQUE NUÑEZ SA
Administrador Mancomunado
- Luque Garcia Muñoz Francisco Jose
- Luque Garcia Muñoz Maria De Las Cruces
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22145 , F 170, S 8, H B 33250, I/A 17 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-08
Empresa: GESTORA LUQUE NUÑEZ SA
Apoderado Solidario
- Luque Garcia Muñoz Maria De Las Cruces
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32953 , F 106, S 8, H B 29331, I/A 19 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-08
VER MAS ACTOS
Información de LUQUE GARCIA MUÑOZ MARIA DE LAS CRUCES
Mostramos los datos de LUQUE GARCIA MUÑOZ MARIA DE LAS CRUCES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUQUE GARCIA MUÑOZ MARIA DE LAS CRUCES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos