LUQUE FERNANDEZ MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de LUQUE FERNANDEZ MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LUQUE FERNANDEZ MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPEAN ADVANCED MEDICINE HOSPITAL SL | Administrador Unico | 30/11/2016 | 26/01/2022 |
DERBE 2016 SL | Administrador Unico | 14/12/2016 | 17/07/2018 |
VINCULACIONES DE LUQUE FERNANDEZ MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUQUE FERNANDEZ MARIA DEL MAR
Administrador Unico
- Luque Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5570, L 4477, F 170, S 8, H MA137011, I/A 4 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-29
Empresa: DERBE 2016 SL
Administrador Unico
- Luque Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 129, S 8, H MA131924, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-29
Empresa: DERBE 2016 SL
Administrador Unico
- Luque Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 128, S 8, H MA131924, I/A 2 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-29
Administrador Unico
- Luque Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5570, L 4477, F 168, S 8, H MA137011, I/A 1 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-29
Información de LUQUE FERNANDEZ MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de LUQUE FERNANDEZ MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUQUE FERNANDEZ MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos