LUPESCU ADRIAN
Informe ejecutivo de LUPESCU ADRIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUPESCU ADRIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NN INDIVIDUAL PROTECTION SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/11/2023 | |
ION LUPESCU SL | Apoderado | 31/03/2017 |
VINCULACIONES DE LUPESCU ADRIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUPESCU ADRIAN
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41830 , F 10, S 8, H M 740919, I/A 2 (05/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
Empresa: NATIONALE NEDERLANDEN SERVICES AIE
Apoderado
- Lupescu Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40361 , F 163, S 8, H M 590875, I/A 19 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Empresa: NATIONALE NEDERLANDEN SERVICES AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lupescu Adrian
- Mustapha Mehdi- Ben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32824 , F 133, S 8, H M 590875, I/A 7 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-28
Empresa: ION LUPESCU SL
Apoderado
- Lupescu Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3006 , F 46, S 8, H T 51228, I/A 2 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-43
Información de LUPESCU ADRIAN
Mostramos los datos de LUPESCU ADRIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUPESCU ADRIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos