LUPANO LEONARDO GABRIEL
Informe ejecutivo de LUPANO LEONARDO GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUPANO LEONARDO GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCADOS ARIES INTERNATIONAL SA | Apoderado Solidario | 14/05/2020 |
VINCULACIONES DE LUPANO LEONARDO GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUPANO LEONARDO GABRIEL
Empresa: MERCADOS ARIES INTERNATIONAL SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- De Haro Martin Kelly
- Gala Lupiani Javier
- Hernandez Hernandez Miguel Angel
- Lupano Leonardo Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40262 , F 72, S 8, H M 234931, I/A 66 (14/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-28
Empresa: MERCADOS ARIES INTERNATIONAL SA
Apoderado
- Barriuso Lopez Jesus Maria
- Barriuso Lopez Jesus Maria
- De Haro Martin Kelly
- De Haro Martin Kelly
- De Haro Martin Kelly
- Hernandez Hernandez Miguel Angel
- Hernandez Hernandez Miguel Angel
- Hernandez Hernandez Miguel Angel
- Lupano Leonardo Gabriel
- Lupano Leonardo Gabriel
- Padilla Cardiel Nuria
- Peyranne Matthieu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40262 , F 72, S 8, H M 234931, I/A 66 (14/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-28
Empresa: AF ARIES ENERGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Lupano Leonardo Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35222 , F 116, S 8, H M 633341, I/A 11 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
Empresa: AF ARIES ENERGIA SL
Apoderado Solidario
- De Haro Martin Kelly
- Lupano Leonardo Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35222 , F 115, S 8, H M 633341, I/A 10 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
Empresa: AF ARIES ENERGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- De Haro Martin Kelly
- Hernandez Hernandez Miguel Angel
- Lupano Leonardo Gabriel
- Lupano Leonardo Gabriel
- Peyranne Matthieu
- Plug Petrus Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35222 , F 115, S 8, H M 633341, I/A 9 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- De Haro Martin Kelly
- Hernandez Hernandez Miguel Angel
- Lupano Leonardo Gabriel
- Lupano Leonardo Gabriel
- Peyranne Matthieu
- Plug Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29717 , F 77, S 8, H M 234931, I/A 60 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29717 , F 74, S 8, H M 234931, I/A 59 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Apoderado
- Barriuso Lopez Jesus Maria
- De Haro Martin Kelly
- Lupano Leonardo Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29717 , F 73, S 8, H M 234931, I/A 58 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Empresa: AF ARIES ENERGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Lupano Leonardo Gabriel
- Plug Petrus Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35222 , F 112, S 8, H M 633341, I/A 7 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-28
Empresa: AF ARIES ENERGIA SL
Apoderado Solidario
- De Haro Martin Kelly
- Hernandez Hernandez Miguel Angel
- Lupano Leonardo Gabriel
- Peyranne Matthieu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35222 , F 111, S 8, H M 633341, I/A 6 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
VER MAS ACTOS
Información de LUPANO LEONARDO GABRIEL
Mostramos los datos de LUPANO LEONARDO GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUPANO LEONARDO GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos