LUPACCHINI BRANETTI MARIA CECILIA
Informe ejecutivo de LUPACCHINI BRANETTI MARIA CECILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LUPACCHINI BRANETTI MARIA CECILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RM TRADE SA | Apoderado Mancomunado | 16/01/2020 | |
RM TRADE SA | Apoderado Solidario | 25/07/2019 | |
DIGNUS LA SAGRA SL | Apoderado Solidario | 09/10/2013 | |
DIGNUS SL | Apoderado Solidario | 09/10/2013 | |
CORONA DE ALAGON SL | Apoderado Solidario | 08/10/2013 |
VINCULACIONES DE LUPACCHINI BRANETTI MARIA CECILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUPACCHINI BRANETTI MARIA CECILIA
Empresa: RM TRADE SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Romano Miguel
- Lupacchini Branetti Maria Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38096 , F 29, S 8, H B 18375, I/A 24 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Empresa: RM TRADE SA
Apoderado Solidario
- Lupacchini Branetti Maria Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38096 , F 27, S 8, H B 18375, I/A 21 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-08
Empresa: DIGNUS SL
Apoderado Solidario
- Lupacchini Branetti Maria Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35979 , F 204, S 8, H B 40098, I/A 29 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-08
Empresa: CORONA DE ALAGON SL
Apoderado Solidario
- Lupacchini Branetti Maria Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43960 , F 204, S 8, H B 442927, I/A 9 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-08
Empresa: DIGNUS LA SAGRA SL
Apoderado Solidario
- Lupacchini Branetti Maria Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40819 , F 156, S 8, H B 320179, I/A 6 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-08
Información de LUPACCHINI BRANETTI MARIA CECILIA
Mostramos los datos de LUPACCHINI BRANETTI MARIA CECILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUPACCHINI BRANETTI MARIA CECILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos