LUNGEN HEIDEMARIE ROSEMARIE
Informe ejecutivo de LUNGEN HEIDEMARIE ROSEMARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LUNGEN HEIDEMARIE ROSEMARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEKA INMOBILIEN INVESTMENT GMBH | Apoderado Mancomunado | 01/10/2015 | 24/01/2017 |
WESTINVEST GESELLSCHAFT FUR INVESTMENTFONDS MBH | Apoderado Mancomunado | 01/10/2015 | 17/01/2017 |
VINCULACIONES DE LUNGEN HEIDEMARIE ROSEMARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUNGEN HEIDEMARIE ROSEMARIE
Empresa: DEKA INMOBILIEN INVESTMENT GMBH
Apoderado Mancomunado
- Bartz Gudrun Gertrud
- Broix Nicole Nadine
- Hoberg Simone Nicole Ingrid
- Kramer Sabrina
- Lungen Heidemarie Rosemarie
- Roj Norbert Kurt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27964 , F 125, S 8, H M 478151, I/A 16 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Apoderado Mancomunado
- Bartz Gudrun Gertrud
- Broix Nicole Nadine
- Hoberg Simone Nicole Ingrid
- Kramer Sabrina
- Lungen Heidemarie Rosemarie
- Roj Norbert Kurt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33559 , F 189, S 8, H M 394467, I/A 21 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Empresa: DEKA INMOBILIEN INVESTMENT GMBH
Apoderado Mancomunado
- Ammari Mathieu Jean Michel
- Backer Ulrich
- Bartz Gudrun Gertrud
- Brettle Gunter Ulrich
- Broix Nicole Nadine
- Dallosch Burkhard Johann Alfred
- Depner Horst
- Emdadi Akbar
- Hoberg Simone Nicole Ingrid
- Huckel Hans Erhard
- Jager Dirk
- Knapmeyer Torsten Helmut Adolf
- Kramer Sabrina
- Lachman Thomas
- Lungen Heidemarie Rosemarie
- Otero Blanco Sandra
- Reder Heidi Maria
- Reiss Bianca
- Roj Norbert Kurt
- Schmengler Thomas
- Sempner Anastasia
- Simon Holger
- Stapf Nina Carmen
- Volker Nordmann
- Yarou Noel Gounou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27964 , F 121, S 8, H M 478151, I/A 12 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Apoderado Mancomunado
- Ammari Mathieu Jean Michel
- Backer Ulrich
- Bartz Gudrun Gertrud
- Brettle Gunter Ulrich
- Broix Nicole Nadine
- Dallosch Burkhard Johann Alfred
- Depner Horst
- Emdadi Akbar
- Hoberg Simone Nicole Ingrid
- Huckel Hans Erhard
- Jager Dirk
- Knapmeyer Torsten Helmut Adolf
- Kramer Sabrina
- Lachman Thomas
- Lungen Heidemarie Rosemarie
- Otero Blanco Sandra
- Reder Heidi Maria
- Reiss Bianca
- Roj Norbert Kurt
- Schmengler Thomas
- Sempner Anastasia
- Simon Holger
- Stapf Nina Carmen
- Volker Nordmann
- Yarou Noel Gounou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27666 , F 225, S 8, H M 394467, I/A 16 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Información de LUNGEN HEIDEMARIE ROSEMARIE
Mostramos los datos de LUNGEN HEIDEMARIE ROSEMARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUNGEN HEIDEMARIE ROSEMARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos