LUNDBORG PER-OLA JESPER
Informe ejecutivo de LUNDBORG PER-OLA JESPER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LUNDBORG PER-OLA JESPER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS MAINAKE SL | Administrador Unico | 20/05/2019 | |
FINCA EL SUECO ANDALUZ SL | Socio Unico | 05/04/2018 | |
FINCA EL SUECO ANDALUZ SL | Administrador Unico | 05/04/2018 |
VINCULACIONES DE LUNDBORG PER-OLA JESPER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUNDBORG PER-OLA JESPER
Empresa: PRODUCTOS MAINAKE SL
Administrador Unico
- Lundborg Per-ola Jesper
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5249, L 4156, F 44, S 8, H MA122154, I/A 2 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-29
Empresa: FINCA EL SUECO ANDALUZ SL
Administrador Unico
- Lundborg Per-ola Jesper
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5717, L 4624, F 15, S 8, H MA144518, I/A 1 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-29
Empresa: FINCA EL SUECO ANDALUZ SL
Socio Único
- Lundborg Per-ola Jesper
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5717, L 4624, F 15, S 8, H MA144518, I/A 1 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-29
Empresa: MILLEGUSTI COSTA DEL SOL SL
Liquidador
- Lundborg Per-ola Jesper
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5360, L 4267, F 90, S 8, H MA126391, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-29
Empresa: MILLEGUSTI COSTA DEL SOL SL
Administrador Unico
- Lundborg Per-ola Jesper
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5360, L 4267, F 90, S 8, H MA126391, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-29
Empresa: MILLEGUSTI COSTA DEL SOL SL
Administrador Unico
- Lundborg Per-ola Jesper
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5360, L 4267, F 90, S 8, H MA126391, I/A 1 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-29
Empresa: MIGUS SALES SL
Liquidador Solidario
- Lundborg Per-ola Jesper
- Moreno Riviero Maria Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4427, L 3336, F 218, S 8, H MA 94862, I/A 3 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-29
Empresa: MIGUS SALES SL
Administrador Unico
- Lundborg Per-ola Jesper
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4427, L 3336, F 218, S 8, H MA 94862, I/A 3 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-29
Información de LUNDBORG PER-OLA JESPER
Mostramos los datos de LUNDBORG PER-OLA JESPER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUNDBORG PER-OLA JESPER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos