LUNAR CHUECA SERGIO
Informe ejecutivo de LUNAR CHUECA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LUNAR CHUECA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARACOL DE CASTILLA SL | Administrador Mancomunado | 04/01/2023 | 19/12/2023 |
CARACOL DE CASTILLA SL | Liquidador Mancomunado | 19/12/2023 | 19/12/2023 |
CARNICERIAS ALJASER SLL | Administrador Mancomunado | 14/04/2009 |
VINCULACIONES DE LUNAR CHUECA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUNAR CHUECA SERGIO
Empresa: CARACOL DE CASTILLA SL
Liquidador Mancomunado
- Centenera Galan Ignacio
- Lunar Chueca Sergio
- Samaniego Chicote Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32935 , F 181, S 8, H M 592890, I/A 3 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Empresa: CARACOL DE CASTILLA SL
Administrador Mancomunado
- Centenera Galan Ignacio
- Lunar Chueca Sergio
- Samaniego Chicote Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32935 , F 181, S 8, H M 592890, I/A 3 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Empresa: CARACOL DE CASTILLA SL
Administrador Mancomunado
- Centenera Galan Ignacio
- Lunar Chueca Sergio
- Samaniego Chicote Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32935 , F 180, S 8, H M 592890, I/A 2 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
Empresa: CARNICERIAS ALJASER SLL
Administrador Mancomunado
- Lunar Chueca Francisco Javier
- Lunar Chueca Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18505 , F 4, S 8, H M 321544, I/A 2 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-28
Información de LUNAR CHUECA SERGIO
Mostramos los datos de LUNAR CHUECA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUNAR CHUECA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos