LUNA SANCHEZ JOAQUIN
Informe ejecutivo de LUNA SANCHEZ JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LUNA SANCHEZ JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOAQUIN LUNA E HIJOS SL | Administrador Solidario | 03/05/2011 | 02/06/2017 |
EL COMEERO DE ZAFRA SL | Administrador Solidario | 04/05/2011 | 01/06/2017 |
JOAQUIN LUNA E HIJOS SL | Administrador Unico | 03/05/2011 |
VINCULACIONES DE LUNA SANCHEZ JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUNA SANCHEZ JOAQUIN
Empresa: JOAQUIN LUNA E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Joaquin Luna Ortiz
- Luna Sanchez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 153, S 8, H BA 14130, I/A 4 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-06
Empresa: EL COMEERO DE ZAFRA SL
Administrador Solidario
- Joaquin Luna Ortiz
- Luna Sanchez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518 , F 188, S 8, H BA 23105, I/A 2 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-06
Empresa: EL COMEERO DE ZAFRA SL
Administrador Solidario
- Luna Ortiz Joaquin
- Luna Sanchez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518 , F 186, S 8, H BA 23105, I/A 1 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-06
Empresa: JOAQUIN LUNA E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Luna Ortiz Joaquin
- Luna Sanchez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 152, S 8, H BA 14130, I/A 3 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-06
Empresa: JOAQUIN LUNA E HIJOS SL
Administrador Unico
- Luna Sanchez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 152, S 8, H BA 14130, I/A 3 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-06
Información de LUNA SANCHEZ JOAQUIN
Mostramos los datos de LUNA SANCHEZ JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUNA SANCHEZ JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos