LUNA MARTIN SANTIAGO
Informe ejecutivo de LUNA MARTIN SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUNA MARTIN SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TLM 2007 ESTRUCTURAS Y CONTRATAS SL | Administrador Unico | 24/01/2017 | |
ESTRUCTURAS EMERITENSES SL | Administrador Unico | 24/01/2017 | |
TLM 2007 ESTRUCTURAS Y CONTRATAS SL | Apoderado | 13/12/2013 | |
PRESTACIONES INMOBILIARIAS LEDO TRINIDAD SL | Apoderado | 17/11/2011 | |
ESTRUCTURAS EMERITENSES SL | Apoderado | 23/03/2011 |
VINCULACIONES DE LUNA MARTIN SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUNA MARTIN SANTIAGO
Empresa: ESTRUCTURAS EMERITENSES SL
Administrador Unico
- Luna Martin Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 516 , F 21, S 8, H BA 9138, I/A 9 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-06
Empresa: TLM 2007 ESTRUCTURAS Y CONTRATAS SL
Administrador Unico
- Luna Martin Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 40, S 8, H BA 18759, I/A 4 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-06
Empresa: TLM 2007 ESTRUCTURAS Y CONTRATAS SL
Apoderado
- Luna Martin Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 39, S 8, H BA 18759, I/A 3 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-06
Apoderado
- Luna Martin Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 509 , F 221, S 8, H BA 8999,BA , I/ 6 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-06
Empresa: ESTRUCTURAS EMERITENSES SL
Apoderado
- Luna Martin Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 516 , F 21, S 8, H BA 9138,BA , I/ 8 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-06
Empresa: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez De Vierna Blanca
- Alvarez Perez Francisco De Borja
- Aparicio Garcia Jorge
- Armengol Arias Emma
- Calleja Barrado Rebeca
- Carnero Parada Silvia
- Carro Garcia Maria Del Pilar
- Cortiñas Agrasar Andres
- Cuadrado Montaño Rocio
- Delgado Rubio Maria Amparo
- Fernandez Lopez David
- Forne Valencia Jordi
- Frias Gallego Maria Del Carmen
- Garcia Quismondo Sanchez Jose Manuel
- Gonzalez Botas Ladron De Guevara Jaime
- Juarros Gomez Daniel
- Ligioiz Vazquez Juan Luis
- Luna Martin Santiago
- Martinez Orozco Ester
- Montero Chamorro Inmaculada
- Regueiro Perez Miriam
- Rodriguez Roldan Jose Luis
- Soto Guasque Hugo
- Vazquez Garrote David
- Villanueva Vazquez Rafael
- Villareal Yejas Katherine
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abad Barrios Damian
- Alcober Serrano Mario
- Alonso Gomis Jose Manuel
- Alonso Rodriguez Jesus Manuel
- Barbero Perez Rosa Maria
- Barco Iserte Eduardo
- Benito Martinez Lidia
- Bernad Martinez Veronica
- Blazquez Campos Aranzazu
- Bonell Vazquez Blas
- Bustos Portillo Alberto
- Calderon Galan Jacinto
- Cano Teruel Lorena
- Carrio Tomas Jose
- Casanova Aparisi Margarita
- Cortiñas Agrasar Andres
- Del Toro Dotor Jose Emilio
- Delgado Gormaz Tomas
- Diaz Bernabe Guadalupe
- Duque Avila Cristina
- Fernandez Carrasco Amparo
- Garcia Bello Maria Jesus
- Garcia Blanco Jose Luis
- Garcia Blanco Jose Luis
- Garcia Figueruelo Pablo
- Garcia Zapata Manuel
- Gomez Bella Jesus
- Gomez Sanchez Maria Isabel
- Gonzalez Mateos Marcos
- Ipiña Espeso Imanol
- Lavela Moreno Nicolas
- Ligioiz Vazquez Juan Luis
- Ligioiz Vazquez Juan Luis
- Lopez Martin Maria Eugenia
- Macias Romero Manuel
- Martin Diaz Manuel
- Martinez Salmeron Maria Luisa
- Moya Pascual Marta
- Noguerol Muñoz Juan Antonio
- Ochoa Lopez Susana
- Ortuondo Peña Antonio
- Pastor Molina Manuel
- Porras Gutierrez Jose Maria
- Ramirez Mora Miguel Angel
- Ramirez Mora Miguel Angel
- Rasclosa Baurista Judit
- Robledo Machuca Milagros
- Rodriguez Roldan Jose Luis
- Rodriguez Roldan Jose Luis
- Roldan Herraez Jana
- Sanchez Guillamet Sonia
- Sanchez Lacasa Pedro-ignacio
- Sastre De Andres Jose Luis
- Seguillo Perdiguero Maria Jose
- Subirana Reguant Ana Maria
- Terrades Pou Josep
- Torrecilla Rodriguez Maria Francisca
- Usandizaga Elio Bernardo
- Usandizaga Elio Bernardo
- Usandizaga Elio Bernardo
- Varela Diaz Jose Ramon
- Varela Lopez Miguel Angel
- Vicente Barrallo Javier Francisco
- Villaseñor Cordoba Vicente
- Zamarron Ximenez De Embrun Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25996 , F 138, S 8, H M 28968, I/A 6066 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-28
Información de LUNA MARTIN SANTIAGO
Mostramos los datos de LUNA MARTIN SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUNA MARTIN SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos