LUNA CASTILLO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de LUNA CASTILLO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE LUNA CASTILLO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUNA CASTILLO JOSE MARIA
Empresa: CARLOS LUNA II SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Luna Castillo Alberto
- Luna Castillo Jose Maria
- Luna Castillo Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25163 , F 145, S 8, H B 84048, I/A 13 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-08
Empresa: CARLOS LUNA II SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Luna Castillo Alberto
- Luna Castillo Jose Maria
- Luna Castillo Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25163 , F 145, S 8, H B 84048, I/A 11 N (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-08
Empresa: SIMON BRICO SL
Apoderado
- Luna Castillo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41904 , F 179, S 8, H B 211072, I/A 48 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-08
Empresa: CARLOS LUNA II SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Luna Castillo Alberto
- Luna Castillo Jose Maria
- Luna Castillo Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25163 , F 144, S 8, H B 84048, I/A 11 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-08
Empresa: SIMON BRICO SL
Apoderado
- Luna Castillo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41904 , F 176, S 8, H B 211072, I/A 40 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-08
Información de LUNA CASTILLO JOSE MARIA
Mostramos los datos de LUNA CASTILLO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUNA CASTILLO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos