LUMBRERAS VALDES HECTOR
Informe ejecutivo de LUMBRERAS VALDES HECTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUMBRERAS VALDES HECTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NERVION ENERGY SL | Apoderado | 16/11/2016 | |
NERVION ENERGY SL | Apoderado | 11/10/2016 | |
NERVION ENERGY SL | Apoderado | 29/12/2015 | 08/09/2016 |
NERVION ENERGY SL | Apoderado | 25/02/2016 | 08/09/2016 |
VINCULACIONES DE LUMBRERAS VALDES HECTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUMBRERAS VALDES HECTOR
Empresa: SACYR NERVION SL
Apoderado
- Lumbreras Valdes Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5579 , F 216, S 8, H BI 67074, I/A 15 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-48
Empresa: SACYR NERVION SL
Apoderado
- Antonio Iglesias Jose
- Leon Estevez Cristina
- Lumbreras Valdes Hector
- Sterling Echevarrieta Diego
- Urcelay Garcia Landarte Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5579 , F 145, S 8, H BI 67074, I/A 11 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-48
Empresa: SACYR NERVION SL
Apoderado
- Lumbreras Valdes Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5579 , F 144, S 8, H BI 67074, I/A 10 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-48
Empresa: SACYR NERVION SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5579 , F 143, S 8, H BI 67074, I/A 5 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-48
Empresa: SACYR NERVION SL
Apoderado
- Antonio Iglesias Jose
- Leon Estevez Cristina
- Lumbreras Valdes Hector
- Sterling Echevarrieta Diego
- Urcelay Garcia Landarte Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5579 , F 141, S 8, H BI 67074, I/A 3 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-48
Empresa: SACYR NERVION SL
Apoderado
- Lumbreras Valdes Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5579 , F 140, S 8, H BI 67074, I/A 2 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-48
Información de LUMBRERAS VALDES HECTOR
Mostramos los datos de LUMBRERAS VALDES HECTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUMBRERAS VALDES HECTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos