LUMBRERAS SANCHO JESUS ANGEL
Informe ejecutivo de LUMBRERAS SANCHO JESUS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LUMBRERAS SANCHO JESUS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/07/2012 | |
MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERIA SA | Consejero | 31/05/2012 | |
IRONEX SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 01/07/2009 | |
IRONEX SL | Consejero | 01/07/2009 |
VINCULACIONES DE LUMBRERAS SANCHO JESUS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUMBRERAS SANCHO JESUS ANGEL
Consejero
- Asin Artiaga Jesus
- Bielsa Arcusa Javier
- Lumbreras Sancho Jesus Angel
- Olmos Arcusa Luis Mariano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 11517, I/A 42 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-50
Consejero
- Asin Artiaga Jesus
- Bielsa Arcusa Javier
- Lumbreras Sancho Jesus Angel
- Olmos Arcusa Luis Mariano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4082 , F 97, S 8, H Z 11517, I/A 27 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Asin Artiaga Jesus
- Bielsa Arcusa Javier
- Lumbreras Sancho Jesus Angel
- Olmos Arcusa Luis Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 155, S 8, H Z 11517, I/A 23 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Asin Artiaga Jesus
- Bielsa Arcusa Javier
- Lumbreras Sancho Jesus Angel
- Olmos Arcusa Luis Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 155, S 8, H Z 11517, I/A 23 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-50
Consejero
- Asin Artiaga Jesus
- Bielsa Arcusa Javier
- Lumbreras Sancho Jesus Angel
- Olmos Arcusa Luis Mariano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 155, S 8, H Z 11517, I/A 22 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-50
Consejero
- Asin Artiaga Jesus
- Bielsa Arcusa Javier
- Lumbreras Sancho Jesus Angel
- Olmos Arcusa Luis Mariano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 155, S 8, H Z 11517, I/A 22 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-50
Empresa: IRONEX SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Asin Artiaga Jesus
- Bielsa Arcusa Javier
- Lumbreras Sancho Jesus Angel
- Olmos Arcusa Luis Mariano
Consejero
- Asin Artiaga Jesus
- Bielsa Arcusa Javier
- Lumbreras Sancho Jesus Angel
- Olmos Arcusa Luis Mariano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719 , F 134, S 8, H Z 48795, I/A 1 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Asin Artiaga Jesus
- Bielsa Arcusa Javier
- Lumbreras Sancho Jesus Angel
- Olmos Arcusa Luis Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 154, S 8, H Z 11517, I/A 20 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Asin Artiaga Jesus
- Bielsa Arcusa Javier
- Esteban Noguerales Pablo
- Lumbreras Sancho Jesus Angel
- Olmos Arcusa Luis Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 154, S 8, H Z 11517, I/A 20 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-50
Consejero
- Asin Artiaga Jesus
- Bielsa Arcusa Javier
- Lumbreras Sancho Jesus Angel
- Olmos Arcusa Luis Mariano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 154, S 8, H Z 11517, I/A 19 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-50
VER MAS ACTOS
Información de LUMBRERAS SANCHO JESUS ANGEL
Mostramos los datos de LUMBRERAS SANCHO JESUS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUMBRERAS SANCHO JESUS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos