LUJAN PEDRON MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de LUJAN PEDRON MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LUJAN PEDRON MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION FINANCIERA DEL ESTE SL | Administrador Mancomunado | 26/04/2021 | |
MAQUINAS DEL AUTOMATICO SA | Administrador Unico | 09/07/2020 | |
MASERLA SL | Administrador Unico | 26/04/2012 | |
JUEGOS ELECTRONICOS VALENCIANOS SA | Administrador Unico | 25/10/2010 | |
OME SA | Administrador Unico | 27/01/2010 | |
ROMA 1617 SL | Administrador Unico | 20/01/2010 | |
BELVALLE II SL | Administrador Unico | 20/01/2010 | |
RECREATIVOS ENSANCHE SL | Administrador Unico | 19/01/2010 | |
ELECTRONICAS BLANPI SL | Administrador Unico | 19/01/2010 | |
CLEOR SL | Administrador Unico | 14/01/2010 |
VINCULACIONES DE LUJAN PEDRON MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUJAN PEDRON MARIA DEL CARMEN
Empresa: CORPORACION FINANCIERA DEL ESTE SL
Administrador Mancomunado
- Lujan Pedron Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134, L 448, F 141, S 8, H V 6368, I/A 7 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-46
Empresa: JUEGOS ELECTRONICOS VALENCIANOS SA
Administrador Unico
- Lujan Pedron Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574, L 887, F 169, S 8, H V 12248, I/A 19 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-46
Empresa: MAQUINAS DEL AUTOMATICO SA
Administrador Unico
- Lujan Pedron Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3558, L 871, F 90, S 8, H V 12024, I/A 18 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-46
Empresa: MAQUINAS DEL AUTOMATICO SA
Consejero Delegado Solidario
- Lujan Pedron Maria Del Carmen
Consejero
- Clemente Lujan Laura
- Clemente Perez Emilio
- Lujan Pedron Maria Del Carmen
Presidente
- Lujan Pedron Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3558, L 871, F 90, S 8, H V 12024, I/A 18 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-46
Empresa: OME SA
Administrador Unico
- Lujan Pedron Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 719, L 286, F 95, S 8, H CS 1683, I/A 28 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-12
Empresa: MAQUINAS DEL AUTOMATICO SA
Consejero Delegado Solidario
- Lujan Pedron Maria Del Carmen
Consejero
- Clemente Lujan Laura
- Clemente Perez Emilio
- Lujan Pedron Maria Del Carmen
Presidente
- Lujan Pedron Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3558, L 871, F 88, S 8, H V 12024, I/A 14 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-46
Empresa: JUEGOS ELECTRONICOS VALENCIANOS SA
Administrador Unico
- Lujan Pedron Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574, L 887, F 168, S 8, H V 12248, I/A 15 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-46
Empresa: OME SA
Administrador Unico
- Lujan Pedron Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494, L 61, F 125, S 8, H CS 1683, I/A 24 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-12
Empresa: MASERLA SL
Administrador Unico
- Lujan Pedron Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3545, L 858, F 159, S 8, H V 11869, I/A 8 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-46
Empresa: MAQUINAS DEL AUTOMATICO SA
Consejero Delegado Solidario
- Lujan Pedron Maria Del Carmen
Consejero
- Clemente Lujan Laura
- Clemente Perez Emilio
- Lujan Pedron Maria Del Carmen
Presidente
- Lujan Pedron Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3558, L 871, F 87, S 8, H V 12024, I/A 12 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-46
VER MAS ACTOS
Información de LUJAN PEDRON MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de LUJAN PEDRON MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUJAN PEDRON MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos