LUJAN DE RADA ERNESTO ARMICHE
Informe ejecutivo de LUJAN DE RADA ERNESTO ARMICHE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LUJAN DE RADA ERNESTO ARMICHE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBSERVATORIO Y CONSULTORIA DE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 11/01/2012 | 11/11/2020 |
NOVOCHAANAR SL | Administrador Unico | 06/05/2016 | 11/11/2020 |
NOVOCHAANAR SL | Administrador Mancomunado | 06/05/2016 |
VINCULACIONES DE LUJAN DE RADA ERNESTO ARMICHE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUJAN DE RADA ERNESTO ARMICHE
Empresa: NOVOCHAANAR SL
Administrador Unico
- Lujan De Rada Ernesto Armiche
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1821 , F 154, S 8, H GC 37568, I/A 4 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-35
Administrador Unico
- Lujan De Rada Ernesto Armiche
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 42, S 8, H GC 8203, I/A 10 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-35
Empresa: NOVOCHAANAR SL
Administrador Unico
- Lujan De Rada Ernesto Armiche
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1821 , F 154, S 8, H GC 37568, I/A 3 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-35
Empresa: NOVOCHAANAR SL
Administrador Mancomunado
- Lujan De Rada Chaxiraxi
- Lujan De Rada Ernesto Armiche
- Lujan De Rada Hector Ancor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1821 , F 154, S 8, H GC 37568, I/A 3 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-35
Administrador Unico
- Lujan De Rada Ernesto Armiche
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1081 , F 63, S 8, H GC 8203, I/A 8 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-35
Información de LUJAN DE RADA ERNESTO ARMICHE
Mostramos los datos de LUJAN DE RADA ERNESTO ARMICHE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUJAN DE RADA ERNESTO ARMICHE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos