LUISA AMATE CRESPO
Informe ejecutivo de LUISA AMATE CRESPO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LUISA AMATE CRESPO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SYMBORG BUSINESS DEVELOPMENT SL | Apoderado Solidario | 26/06/2024 |
VINCULACIONES DE LUISA AMATE CRESPO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUISA AMATE CRESPO
Empresa: THINKBIO EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU110341, I/A 8 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-30
Empresa: SYMBORG ESPAÑA & PORTUGAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 90360, I/A 12 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-30
Empresa: SYMBORG SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 71087, I/A 22 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-30
Empresa: GLEN BIOTECH SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU113770, I/A 5 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-30
Empresa: SYMBORG ESPAÑA & PORTUGAL SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 90360, I/A 11 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-30
Empresa: SYMBORG SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 71087, I/A 21 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-30
Empresa: THINKBIO EUROPE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU110341, I/A 7 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-30
Empresa: SYMBORG BUSINESS DEVELOPMENT SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 90367, I/A 15 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-30
Empresa: GLEN BIOTECH SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU113770, I/A 4 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-30
Información de LUISA AMATE CRESPO
Mostramos los datos de LUISA AMATE CRESPO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUISA AMATE CRESPO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos