LUIS RUIX SANTIAGO
Informe ejecutivo de LUIS RUIX SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LUIS RUIX SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERTILIZANTES LAPIEDRA SA | Administrador Solidario | 02/04/2015 |
VINCULACIONES DE LUIS RUIX SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUIS RUIX SANTIAGO
Empresa: FERTILIZANTES LAPIEDRA SA
Administrador Solidario
- Luis Ruix Ignacio
- Luis Ruix Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3176, L 490, F 194, S 8, H V 6924, I/A 19 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-46
Empresa: FERTILIZANTES LAPIEDRA SA
Administrador Solidario
- Luis Ruix Ignacio
- Luis Ruix Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3176, L 490, F 194, S 8, H V 6924, I/A 17 (02/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-46
Empresa: FERTILIZANTES LAPIEDRA SA
Administrador Unico
- Luis Ruix Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3176, L 490, F 194, S 8, H V 6924, I/A 17 (02/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-46
Empresa: FERTILIZANTES LAPIEDRA SA
Administrador Unico
- Luis Ruix Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3176, L 490, F 193, S 8, H V 6924, I/A 16 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-46
Empresa: FERTILIZANTES LAPIEDRA SA
Administrador Unico
- Luis Ruix Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3176, L 490, F 193, S 8, H V 6924, I/A 13 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-46
Empresa: FERTILIZANTES LAPIEDRA SA
Administrador Unico
- Luis Ruix Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3176, L 490, F 193, S 8, H V 6924, I/A 13 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-46
Información de LUIS RUIX SANTIAGO
Mostramos los datos de LUIS RUIX SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUIS RUIX SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos