LUIS MARIA PEREZ TOMAS
Informe ejecutivo de LUIS MARIA PEREZ TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LUIS MARIA PEREZ TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERDIN MURCIA SL | Apoderado | 31/08/2015 | 10/04/2018 |
BERDIN MURCIA SL | Presidente | 14/08/2014 | 31/08/2015 |
BERDIN MURCIA SL | Consejero Delegado | 14/08/2014 | 31/08/2015 |
BERDIN MURCIA SL | Consejero | 14/08/2014 | 31/08/2015 |
BERDIN MURCIA SL | Consejero Delegado | 29/10/2009 | 14/08/2014 |
BERDIN MURCIA SL | Consejero | 29/10/2009 | 14/08/2014 |
BERDIN MURCIA SL | Presidente | 29/10/2009 | 14/08/2014 |
INVERSIONES TERRITORIALES TAZMIA SL | Administrador Solidario | 17/05/2010 |
VINCULACIONES DE LUIS MARIA PEREZ TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUIS MARIA PEREZ TOMAS
Empresa: BERDIN MURCIA SL
Apoderado
- Luis Maria Perez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2223 , F 53, S 8, H MU 6802, I/A 38 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-30
Empresa: CODIMEL SA
Apoderado
- Luis Maria Perez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2223 , F 46, S 8, H MU 6802, I/A 32 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-30
Empresa: CODIMEL SA
Consejero Delegado
- Luis Maria Perez Tomas
Consejero
- Juan Fuentes Corbalan
- Luis Maria Perez Tomas
- Patricio Nicolas Nicolas
Presidente
- Luis Maria Perez Tomas
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2223 , F 46, S 8, H MU 6802, I/A 30 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-30
Empresa: CODIMEL SA
Consejero Delegado
- Luis Maria Perez Tomas
Consejero
- Juan Fuentes Corbalan
- Luis Maria Perez Tomas
- Patricio Nicolas Nicolas
Presidente
- Luis Maria Perez Tomas
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2223 , F 43, S 8, H MU 6802, I/A 28 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-30
Empresa: CODIMEL SA
Consejero Delegado
- Luis Maria Perez Tomas
Consejero
- Juan Fuentes Corbalan
- Luis Maria Perez Tomas
- Patricio Nicolas Nicolas
Presidente
- Luis Maria Perez Tomas
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2223 , F 43, S 8, H MU 6802, I/A 28 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-30
Empresa: INVERSIONES TERRITORIALES TAZMIA SL
Administrador Solidario
- Luis Maria Perez Tomas
- Maria-paz Rodero Rodero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 171, S 8, H MU 66673, I/A 2 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-30
Empresa: CODIMEL SA
Consejero Delegado
- Luis Maria Perez Tomas
Consejero
- Juan Fuentes Corbalan
- Luis Maria Perez Tomas
- Patricio Nicolas Nicolas
Presidente
- Luis Maria Perez Tomas
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2223 , F 41, S 8, H MU 6802, I/A 23 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-30
Empresa: CODIMEL SA
Consejero Delegado
- Luis Maria Perez Tomas
Consejero
- Jose Nicolas Hernandez
- Juan Fuentes Corbalan
- Luis Maria Perez Abadia
- Luis Maria Perez Tomas
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2223 , F 41, S 8, H MU 6802, I/A 23 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-30
Información de LUIS MARIA PEREZ TOMAS
Mostramos los datos de LUIS MARIA PEREZ TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUIS MARIA PEREZ TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos