LUIS-MARIA GARCIA-PUENTE RUIZ
Informe ejecutivo de LUIS-MARIA GARCIA-PUENTE RUIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LUIS-MARIA GARCIA-PUENTE RUIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA RODRIGUEZ PEREZ SL | Administrador Unico | 28/03/2012 | 23/08/2018 |
MELOCOTONES Y NECTARINAS DE CIEZA SL | Administrador Solidario | 05/02/2016 | |
CIEZA SOLAR SL | Presidente | 04/05/2011 | |
CIEZA SOLAR SL | Consejero | 04/05/2011 |
VINCULACIONES DE LUIS-MARIA GARCIA-PUENTE RUIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUIS-MARIA GARCIA-PUENTE RUIZ
Empresa: CLINICA RODRIGUEZ PEREZ SL
Administrador Unico
- Luis-maria Garcia-puente Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 201, S 8, H MU 20180, I/A 5 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-30
Empresa: MELOCOTONES Y NECTARINAS DE CIEZA SL
Administrador Solidario
- Carmen Perez Serra
- Jose Maria Martinez Gabaldon
- Luis-maria Garcia-puente Ruiz
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2082 , F 105, S 8, H MU 46056, I/A 2 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-30
Empresa: CLINICA RODRIGUEZ PEREZ SL
Administrador Unico
- Luis-maria Garcia-puente Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 201, S 8, H MU 20180, I/A 4 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-30
Empresa: CLINICA RODRIGUEZ PEREZ SL
Administrador Unico
- Luis-maria Garcia-puente Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 201, S 8, H MU 20180, I/A 4 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-30
Empresa: CIEZA SOLAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Jose Maria Martinez Gabaldon
- Luis-maria Garcia-puente Ruiz
- Pedro- Antonio Rodriguez Ruiz
Presidente
- Luis-maria Garcia-puente Ruiz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2405 , F 75, S 8, H MU 59072, I/A 3 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-30
Información de LUIS-MARIA GARCIA-PUENTE RUIZ
Mostramos los datos de LUIS-MARIA GARCIA-PUENTE RUIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUIS-MARIA GARCIA-PUENTE RUIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos