LUIS GONZAGA GIL PEREZ
Informe ejecutivo de LUIS GONZAGA GIL PEREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUIS GONZAGA GIL PEREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GP STYLE SHOP SL | Socio Unico | 30/01/2015 | |
GP STYLE SHOP SL | Administrador Unico | 30/01/2015 | |
ELEBECE LOTERIA SL | Administrador Unico | 01/03/2012 |
VINCULACIONES DE LUIS GONZAGA GIL PEREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUIS GONZAGA GIL PEREZ
Empresa: POWERBOATS GALDANA SL
Apoderado
- Luis Gonzaga Gil Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2987 , F 94, S 8, H GI 56793, I/A 5 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-17
Empresa: GP STYLE SHOP SL
Administrador Unico
- Luis Gonzaga Gil Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 42, S 8, H GI 57786, I/A 1 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-17
Empresa: GP STYLE SHOP SL
Socio Único
- Luis Gonzaga Gil Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 42, S 8, H GI 57786, I/A 1 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-17
Empresa: POWERBOATS GALDANA SL
Apoderado
- Luis Gonzaga Gil Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2987 , F 93, S 8, H GI 56793, I/A 2 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-17
Empresa: ELEBECE LOTERIA SL
Administrador Unico
- Luis Gonzaga Gil Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2859 , F 221, S 8, H GI 52444, I/A 1 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-17
Información de LUIS GONZAGA GIL PEREZ
Mostramos los datos de LUIS GONZAGA GIL PEREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUIS GONZAGA GIL PEREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos