LUIS CANOVAS CANOVAS
Informe ejecutivo de LUIS CANOVAS CANOVAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUIS CANOVAS CANOVAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPOSOL HEALTH SERVICES SL | Presidente | 04/05/2022 | |
CAMPOSOL HEALTH SERVICES SL | Consejero | 04/05/2022 | |
MEDERI CAMPOSOL SL | Administrador Unico | 04/05/2022 | |
AP LEVANTINA DE MANUFACTURAS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 29/07/2015 | |
CAMPOSOL HEALTH CLINIC SL | Administrador Unico | 18/04/2013 | |
CBC MEDIA & COMUNICATION SERVICES SL | Administrador Unico | 19/07/2010 |
VINCULACIONES DE LUIS CANOVAS CANOVAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUIS CANOVAS CANOVAS
Administrador Unico
- Luis Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837 , F 73, S 8, H MU 76605, I/A 2 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-30
Empresa: MEDERI CAMPOSOL SL
Administrador Unico
- Luis Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3580 , F 25, S 8, H MU107316, I/A 1 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-30
Empresa: CAMPOSOL HEALTH SERVICES SL
Consejero
- Francisco Yufera Canovas
- Luis Canovas Canovas
- Rocio Moron Marin
Presidente
- Luis Canovas Canovas
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 54, S 8, H MU104648, I/A 2 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-30
Empresa: CAMPOSOL HEALTH SERVICES SL
Administrador Unico
- Luis Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 54, S 8, H MU104648, I/A 2 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-30
Empresa: CAMPOSOL HEALTH SERVICES SL
Administrador Unico
- Luis Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 54, S 8, H MU104648, I/A 1 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-30
Administrador Unico
- Luis Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3122 , F 22, S 8, H MU 88896, I/A 1 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-30
Empresa: CAMPOSOL HEALTH CLINIC SL
Administrador Unico
- Luis Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2958 , F 11, S 8, H MU 80949, I/A 1 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-30
Administrador Unico
- Luis Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837 , F 71, S 8, H MU 76605, I/A 1 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-30
Empresa: CBC MEDIA & COMUNICATION SERVICES SL
Administrador Unico
- Luis Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2762 , F 202, S 8, H MU 73773, I/A 1 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-30
Información de LUIS CANOVAS CANOVAS
Mostramos los datos de LUIS CANOVAS CANOVAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUIS CANOVAS CANOVAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos