LUENGO RUANO MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de LUENGO RUANO MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LUENGO RUANO MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABRIEL AREVALILLO MARTINEZ SL | Administrador Unico | 17/01/2019 | |
LUNA EXPRESS SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2009 |
VINCULACIONES DE LUENGO RUANO MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUENGO RUANO MARIA ANTONIA
Empresa: GABRIEL AREVALILLO MARTINEZ SL
Administrador Unico
- Luengo Ruano Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6519 , F 66, S 8, H M 106140, I/A 5 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Empresa: LUNA EXPRESS SL
Administrador Mancomunado
- Luengo Ruano Agustin
- Luengo Ruano Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7626 , F 213, S 8, H M 123352, I/A 4 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-28
Información de LUENGO RUANO MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de LUENGO RUANO MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUENGO RUANO MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos