LUENGO OTERO ANGELES
Informe ejecutivo de LUENGO OTERO ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUENGO OTERO ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRONILA SL | Socio Unico | 21/09/2011 | |
AGRONILA SL | Apoderado | 15/04/2010 |
VINCULACIONES DE LUENGO OTERO ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUENGO OTERO ANGELES
Empresa: NILASA SA
Administrador Unico
- Luengo Otero Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4277 , F 156, S 8, H M 71020, I/A 15 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-28
Empresa: NILASA SA
Administrador Unico
- Luengo Otero Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4277 , F 155, S 8, H M 71020, I/A 12 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-28
Empresa: AGRONILA SL
Socio Único
- Luengo Otero Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20049 , F 69, S 8, H M 353698, I/A 5 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-28
Empresa: NILASA SA
Administrador Unico
- Luengo Otero Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4277 , F 154, S 8, H M 71020, I/A 10 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-28
Empresa: AGRONILA SL
Apoderado
- Luengo Otero Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20049 , F 67, S 8, H M 353698, I/A 4 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-28
Empresa: AGRONILA SL
Administrador Unico
- Luengo Otero Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20049 , F 67, S 8, H M 353698, I/A 3 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-28
Empresa: AGRONILA SL
Administrador Unico
- Luengo Otero Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20049 , F 67, S 8, H M 353698, I/A 2 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-28
Empresa: AGRONILA SL
Administrador Solidario
- Luengo Otero Angeles
- Luengo Otero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20049 , F 67, S 8, H M 353698, I/A 2 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-28
Información de LUENGO OTERO ANGELES
Mostramos los datos de LUENGO OTERO ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUENGO OTERO ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos