LUENGO LAMUÑO LUIS
Informe ejecutivo de LUENGO LAMUÑO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE LUENGO LAMUÑO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRANDING LAB MOC SL | Administrador Solidario | 18/01/2024 | 04/06/2024 |
SERANTES EXPANSION SL | Apoderado | 17/08/2023 | 15/04/2024 |
LOGONE CHAD SL | Apoderado | 29/11/2021 | 10/06/2022 |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS MATAPIÑONERA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/11/2021 | 31/05/2022 |
SARELLO GESTION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/11/2021 | 31/05/2022 |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS MATAPIÑONERA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/11/2021 | 30/05/2022 |
ESPACIO URBANO LA ESTACION SL | Apoderado Solidario | 18/10/2021 | 30/05/2022 |
INMADNOR INVERSIONES SL | Apoderado | 17/09/2021 | 27/05/2022 |
VINCULACIONES DE LUENGO LAMUÑO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUENGO LAMUÑO LUIS
Empresa: BRANDING LAB MOC SL
Administrador Solidario
- Luengo Lamuño Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 806357, I/A 3 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: SERANTES EXPANSION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Gutierrez Garcia Sergio
- Luengo Lamuño Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41044 , F 118, S 8, H M 727842, I/A 7 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: BRANDING LAB MOC SL
Administrador Solidario
- Alvarez Garcia Maria Jose
- Luengo Lamuño Luis
- Morales Alvarez-hevia Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45881 , F 142, S 8, H M 806357, I/A 2 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Empresa: SERANTES EXPANSION SL
Apoderado
- Gutierrez Garcia Sergio
- Luengo Lamuño Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41044 , F 117, S 8, H M 727842, I/A 6 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
Empresa: LOGONE CHAD SL
Apoderado
- Gutierrez Garcia Sergio
- Luengo Lamuño Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33499 , F 84, S 8, H M 603024, I/A 10 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Empresa: SARELLO GESTION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gutierrez Garcia Sergio
- Luengo Lamuño Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41044 , F 47, S 8, H M 727834, I/A 6 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gutierrez Garcia Sergio
- Luengo Lamuño Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36590 , F 90, S 8, H M 656754, I/A 8 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-28
Empresa: ESPACIO URBANO LA ESTACION SL
Apoderado Solidario
- Gutierrez Garcia Sergio
- Luengo Lamuño Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34803 , F 169, S 8, H M 626043, I/A 11 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gutierrez Garcia Sergio
- Luengo Lamuño Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40725 , F 108, S 8, H M 722635, I/A 7 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-28
Empresa: INMADNOR INVERSIONES SL
Apoderado
- Gutierrez Garcia Sergio
- Luengo Lamuño Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34105 , F 68, S 8, H M 613523, I/A 9 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
VER MAS ACTOS
Información de LUENGO LAMUÑO LUIS
Mostramos los datos de LUENGO LAMUÑO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUENGO LAMUÑO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos