LUENGO GONZALEZ FERNANDO
Informe ejecutivo de LUENGO GONZALEZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LUENGO GONZALEZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SONYTEL CORDOBA SA | Apoderado Solidario | 27/03/2019 | |
SONYTEL CORDOBA SA | Presidente | 27/03/2019 | |
SONYTEL CORDOBA SA | Consejero | 27/03/2019 | |
SONIDO Y TELEVISION SA | Presidente | 26/03/2019 | |
SONIDO Y TELEVISION SA | Consejero | 26/03/2019 | |
SONIDO Y TELEVISION SA | Apoderado | 26/03/2019 | |
SONYTEL GRANADA SA | Apoderado Solidario | 25/03/2019 | |
SONYTEL GRANADA SA | Presidente | 25/03/2019 | |
SONYTEL GRANADA SA | Consejero | 25/03/2019 | |
SONYTEL SEVILLA SA | Apoderado Solidario | 21/03/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LUENGO GONZALEZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUENGO GONZALEZ FERNANDO
Empresa: MEMPHIS INMOBILIARIA SA
Administrador Solidario
- Luengo Gonzalez Fernando
- Luengo Gonzalez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2931 , F 97, S 8, H M 50300, I/A 27 (06/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-28
Empresa: SONYTEL CORDOBA SA
Apoderado Solidario
- Casal Arribas Odon
- Luengo Gonzalez Fernando
- Luengo Gonzalez Maria Luisa
Consejero
- Gonzalez Fernandez Matilde Carmen
- Luengo Gonzalez Fernando
- Luengo Gonzalez Maria Luisa
Presidente
- Luengo Gonzalez Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 67, S 8, H CO 5837, I/A 20 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-14
Empresa: SONYTEL CORDOBA SA
Consejero
- Casal Arribas Odon
- Luengo Gonzalez Fernando
- Luengo Gonzalez Maria Luisa
Presidente
- Luengo Gonzalez Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 67, S 8, H CO 5837, I/A 20 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-14
Empresa: SONYTEL SEVILLA SA
Consejero
- Luengo Gonzalez Fernando
- Luengo Gonzalez Maria Luisa
Presidente
- Luengo Gonzalez Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3458 , F 160, S 8, H SE 15896, I/A 29 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-41
Empresa: SONYTEL SEVILLA SA
Apoderado Solidario
- Casal Arribas Odon
- Luengo Gonzalez Fernando
- Luengo Gonzalez Maria Luisa
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3458 , F 160, S 8, H SE 15896, I/A 29 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-41
Empresa: SONYTEL GRANADA SA
Apoderado Solidario
- Casal Arribas Odon
- Luengo Gonzalez Fernando
- Luengo Gonzalez Maria Luisa
Consejero
- Gonzalez Fernandez Matilde Carmen
- Luengo Gonzalez Fernando
- Luengo Gonzalez Maria Luisa
Presidente
- Luengo Gonzalez Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 77, S 8, H GR 4724, I/A 21 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-18
Empresa: SONYTEL GRANADA SA
Consejero
- Casal Arribas Odon
- Luengo Gonzalez Fernando
- Luengo Gonzalez Maria Luisa
Presidente
- Luengo Gonzalez Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 77, S 8, H GR 4724, I/A 21 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-18
Empresa: SONIDO Y TELEVISION SA
Apoderado
- Casal Arribas Odon
- Luengo Gonzalez Fernando
- Luengo Gonzalez Maria Luisa
Consejero
- Gonzalez Fernandez Matilde Carmen
- Luengo Gonzalez Fernando
- Luengo Gonzalez Maria Luisa
Presidente
- Luengo Gonzalez Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10955 , F 192, S 8, H M 70149, I/A 36 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: SONIDO Y TELEVISION SA
Consejero
- Casal Arribas Odon
- Luengo Gonzalez Fernando
- Luengo Gonzalez Maria Luisa
Presidente
- Luengo Gonzalez Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10955 , F 192, S 8, H M 70149, I/A 36 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: SONYTEL GALICIA SA
Apoderado Solidario
- Casal Arribas Odon
- Luengo Gonzalez Fernando
- Luengo Gonzalez Maria Luisa
Consejero
- Gonzalez Fernandez Matilde Carmen
- Luengo Gonzalez Fernando
- Luengo Gonzalez Maria Luisa
Presidente
- Luengo Gonzalez Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2455 , F 63, S 8, H C 1797, I/A 18 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-15
VER MAS ACTOS
Información de LUENGO GONZALEZ FERNANDO
Mostramos los datos de LUENGO GONZALEZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUENGO GONZALEZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos