LUENGO GOMEZ ALEJANDRO CESAR
Informe ejecutivo de LUENGO GOMEZ ALEJANDRO CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUENGO GOMEZ ALEJANDRO CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATOM SYSTEMS INCORPORATED SL | Administrador Unico | 04/01/2012 |
VINCULACIONES DE LUENGO GOMEZ ALEJANDRO CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUENGO GOMEZ ALEJANDRO CESAR
Empresa: KIOTO ENERGY SL
Administrador Unico
- Luengo Gomez Alejandro Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27208 , F 12, S 8, H M 490238, I/A 2 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-28
Empresa: ATOM SYSTEMS INCORPORATED SL
Administrador Unico
- Luengo Gomez Alejandro Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29452 , F 161, S 8, H M 530172, I/A 1 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Empresa: KIOTO ENERGY SL
Administrador Unico
- Luengo Gomez Alejandro Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27208 , F 10, S 8, H M 490238, I/A 1 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-28
Información de LUENGO GOMEZ ALEJANDRO CESAR
Mostramos los datos de LUENGO GOMEZ ALEJANDRO CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUENGO GOMEZ ALEJANDRO CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos