LUDWIG SCHMID CHRISTIAN
Informe ejecutivo de LUDWIG SCHMID CHRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LUDWIG SCHMID CHRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DKV SEGUROS Y REASEGUROS SAE | M.Comit.Aud | 15/09/2016 | 02/07/2020 |
DKV SEGUROS Y REASEGUROS SAE | Consejero | 24/06/2009 | 17/03/2017 |
ERGO VIDA SEGUROS Y REASEGUROS SA | Consejero | 24/06/2009 | 16/09/2016 |
UNION MEDICA LA FUENCISLA SA COMPAÑIA DE SEGUROS | Consejero | 24/06/2009 | 15/09/2016 |
VINCULACIONES DE LUDWIG SCHMID CHRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUDWIG SCHMID CHRISTIAN
Empresa: DKV SEGUROS Y REASEGUROS SAE
M.Comit.Aud
- Ludwig Schmid Christian
SecComAudit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4377 , F 62, S 8, H Z 15152, I/A 314 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-50
Empresa: DKV SEGUROS Y REASEGUROS SAE
Consejero
- Hopke Doris
- Ludwig Schmid Christian
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4126 , F 161, S 8, H Z 15152, I/A 271 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-50
Empresa: ERGO VIDA SEGUROS Y REASEGUROS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Kielty Andrew
- Ludwig Schmid Christian
- Santacreu Bonjoch Josep
- Vega De Seoane Azpilicueta Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 189, S 8, H Z 15151, I/A 83 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-50
Consejero Delegado
Consejero
- Kielty Andrew
- Ludwig Schmid Christian
- Santacreu Bonjoch Josep
- Vega De Seoane Azpilicueta Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716 , F 67, S 8, H Z 13794, I/A 54 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-50
Empresa: DKV SEGUROS Y REASEGUROS SAE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4126 , F 161, S 8, H Z 15152, I/A 270 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-50
Empresa: DKV SEGUROS Y REASEGUROS SAE
Consejero
- Ludwig Schmid Christian
- Vega De Seoane Azpilicueta Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3781 , F 93, S 8, H Z 15152, I/A 246 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-50
Empresa: ERGO VIDA SEGUROS Y REASEGUROS SA
Consejero
- Ludwig Schmid Christian
- Vega De Seoane Azpilicueta Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 187, S 8, H Z 15151, I/A 77 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-50
Consejero
- Ludwig Schmid Christian
- Vega De Seoane Azpilicueta Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716 , F 65, S 8, H Z 13794, I/A 49 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-50
Consejero
- Elias Choueri Nabil Peter
- Ludwig Schmid Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716 , F 64, S 8, H Z 13794, I/A 39 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-50
Empresa: DKV SEGUROS Y REASEGUROS SAE
Consejero
- Elias Choueri Nabil Peter
- Ludwig Schmid Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 78, S 8, H Z 15152, I/A 186 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-50
VER MAS ACTOS
Información de LUDWIG SCHMID CHRISTIAN
Mostramos los datos de LUDWIG SCHMID CHRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUDWIG SCHMID CHRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos