LUDOVICO BALBO DI VINADIO
Informe ejecutivo de LUDOVICO BALBO DI VINADIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LUDOVICO BALBO DI VINADIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EIGENMANN & VERONELLI IBERICA SL | Consejero | 02/06/2021 | |
EIGENMANN & VERONELLI IBERICA SL | Presidente | 02/06/2021 | |
EIGENMANN & VERONELLI IBERICA SL | Consejero Delegado Solidario | 02/06/2021 |
VINCULACIONES DE LUDOVICO BALBO DI VINADIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUDOVICO BALBO DI VINADIO
Empresa: EIGENMANN & VERONELLI IBERICA SL
Consejero Delegado Solidario
- Ludovico Balbo Di Vinadio
Consejero
- Erwin Rauhe
- Ludovico Balbo Di Vinadio
- Nathalie Veronelli
Presidente
- Ludovico Balbo Di Vinadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46321 , F 203, S 8, H B 257196, I/A 42 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-08
Empresa: EIGENMANN & VERONELLI IBERICA SL
Consejero
- Ludovico Balbo Di Vinadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41935 , F 16, S 8, H B 257196, I/A 21 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-08
Empresa: EIGENMANN & VERONELLI IBERICA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Enrico Cattaneo
- Ludovico Balbo Di Vinadio
- Nathalie Veronelli
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41935 , F 15, S 8, H B 257196, I/A 19 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-08
Empresa: EIGENMANN & VERONELLI IBERICA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Enrico Cattaneo
- Ludovico Balbo Di Vinadio
- Nathalie Veronelli
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35117 , F 165, S 8, H B 257196, I/A 13 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08
Información de LUDOVICO BALBO DI VINADIO
Mostramos los datos de LUDOVICO BALBO DI VINADIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUDOVICO BALBO DI VINADIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos