LUCIA CREMADES ROMERO
Informe ejecutivo de LUCIA CREMADES ROMERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUCIA CREMADES ROMERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAFICAS SOCINSUR SL | Administrador Unico | 23/11/2017 | 13/06/2018 |
GRAFICAS SOCINSUR SL | Administrador Unico | 24/02/2017 | 12/04/2017 |
GRAFICAS SOCINSUR SL | Administrador Unico | 28/12/2012 | 11/11/2016 |
VINCULACIONES DE LUCIA CREMADES ROMERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUCIA CREMADES ROMERO
Empresa: GRAFICAS SOCINSUR SL
Administrador Unico
- Lucia Cremades Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3275 , F 76, S 8, H MU 76732, I/A 11 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-30
Empresa: GRAFICAS SOCINSUR SL
Administrador Unico
- Lucia Cremades Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 192, S 8, H MU 76732, I/A 8 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-30
Empresa: GRAFICAS SOCINSUR SL
Administrador Unico
- Lucia Cremades Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 192, S 8, H MU 76732, I/A 7 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-30
Empresa: GRAFICAS SOCINSUR SL
Administrador Unico
- Lucia Cremades Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 190, S 8, H MU 76732, I/A 5 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-30
Empresa: GRAFICAS SOCINSUR SL
Administrador Unico
- Lucia Cremades Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 190, S 8, H MU 76732, I/A 4 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-30
Empresa: GRAFICAS SOCINSUR SL
Administrador Unico
- Lucia Cremades Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 190, S 8, H MU 76732, I/A 3 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-30
Información de LUCIA CREMADES ROMERO
Mostramos los datos de LUCIA CREMADES ROMERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUCIA CREMADES ROMERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos