LUCERO LANA GABRIELA PAOLA
Informe ejecutivo de LUCERO LANA GABRIELA PAOLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LUCERO LANA GABRIELA PAOLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALKIRIA 13 SL | Socio Unico | 28/08/2024 | |
VALKIRIA 13 SL | Administrador Unico | 28/08/2024 | |
MAIMI PAINT SL | Apoderado | 09/05/2022 | |
VIKING GROUP LAB SRL | Apoderado | 15/03/2022 | |
CON ARTE MILAN 9000 SL | Socio Unico | 08/10/2019 | |
CON ARTE MILAN 9000 SL | Liquidador Unico | 08/10/2019 |
VINCULACIONES DE LUCERO LANA GABRIELA PAOLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUCERO LANA GABRIELA PAOLA
Empresa: VALKIRIA 13 SL
Administrador Unico
- Lucero Lana Gabriela Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220388, I/A 1 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-46
Empresa: VALKIRIA 13 SL
Socio Único
- Lucero Lana Gabriela Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220388, I/A 1 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-46
Empresa: MAIMI PAINT SL
Apoderado
- Lucero Lana Gabriela Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10731, L 8011, F 77, S 8, H V 189743, I/A 4 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-46
Empresa: VIKING GROUP LAB SRL
Apoderado
- Lucero Lana Gabriela Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11033, L 8311, F 197, S 8, H V 199840, I/A 2 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-46
Empresa: CON ARTE MILAN 9000 SL
Liquidador Unico
- Lucero Lana Gabriela Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10045, L 7327, F 84, S 8, H V 168152, I/A 4 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-46
Empresa: CON ARTE MILAN 9000 SL
Administrador Unico
- Lucero Lana Gabriela Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10045, L 7327, F 84, S 8, H V 168152, I/A 4 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-46
Empresa: CON ARTE MILAN 9000 SL
Nuevo Socio Único
- Lucero Lana Gabriela Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10045, L 7327, F 84, S 8, H V 168152, I/A 4 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-46
Empresa: CON ARTE MILAN 9000 SL
Administrador Unico
- Lucero Lana Gabriela Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10045, L 7327, F 83, S 8, H V 168152, I/A 3 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-46
Información de LUCERO LANA GABRIELA PAOLA
Mostramos los datos de LUCERO LANA GABRIELA PAOLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUCERO LANA GABRIELA PAOLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos