LUCENDO GARCIA POZO MARIA JOSE
Informe ejecutivo de LUCENDO GARCIA POZO MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LUCENDO GARCIA POZO MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA HABITACION DEL FINAL SL | Administrador Unico | 08/07/2020 | |
DISEÑOS EXTERIORES SA | Administrador Unico | 29/11/2012 |
VINCULACIONES DE LUCENDO GARCIA POZO MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUCENDO GARCIA POZO MARIA JOSE
Empresa: DISEÑOS EXTERIORES SA
Administrador Unico
- Lucendo Garcia Pozo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30337 , F 199, S 8, H M 52711, I/A 15 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Empresa: LA HABITACION DEL FINAL SL
Administrador Unico
- Lucendo Garcia Pozo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40629 , F 25, S 8, H M 720957, I/A 1 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-28
Empresa: DISEÑOS EXTERIORES SA
Administrador Unico
- Lucendo Garcia Pozo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30337 , F 199, S 8, H M 52711, I/A 14 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-28
Empresa: DISEÑOS EXTERIORES SA
Administrador Unico
- Lucendo Garcia Pozo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3082 , F 176, S 8, H M 52711, I/A 13 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-28
Información de LUCENDO GARCIA POZO MARIA JOSE
Mostramos los datos de LUCENDO GARCIA POZO MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUCENDO GARCIA POZO MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos