LUCENA CARRASCO JACOBO
Informe ejecutivo de LUCENA CARRASCO JACOBO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LUCENA CARRASCO JACOBO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOSACEMENT SL | Administrador Unico | 10/12/2009 | 26/03/2014 |
MOSALIC SL | Administrador | 30/12/2013 | |
BEDELAN 21 SL | Administrador Unico | 13/02/2012 |
VINCULACIONES DE LUCENA CARRASCO JACOBO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUCENA CARRASCO JACOBO
Empresa: BOSACEMENT SL
Administrador Unico
- Lucena Carrasco Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29428 , F 219, S 8, H B 150442, I/A 9 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-08
Empresa: MOSALIC SL
Administrador
- Lucena Carrasco Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26400 , F 59, S 8, H B 102306, I/A 7 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Empresa: BEDELAN 21 SL
Administrador Unico
- Lucena Carrasco Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30775 , F 155, S 8, H B 181471, I/A 7 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-08
Empresa: BOSACEMENT SL
Administrador Unico
- Lucena Carrasco Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29428 , F 219, S 8, H B 150442, I/A 8 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-08
Información de LUCENA CARRASCO JACOBO
Mostramos los datos de LUCENA CARRASCO JACOBO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUCENA CARRASCO JACOBO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos