LUCEA NAVARRO ELISABET
Informe ejecutivo de LUCEA NAVARRO ELISABET
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LUCEA NAVARRO ELISABET
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TCONS 2016 SL | Administrador Unico | 27/10/2016 | |
GASTRONOMIA Y SENXACIONES SL | Administrador Unico | 19/10/2016 | |
SOL Y TU BEAUTY ZONE SL | Administrador Unico | 14/09/2016 | |
E Y R SOL BELLEZA Y BIENESTAR SL | Administrador Unico | 22/06/2016 |
VINCULACIONES DE LUCEA NAVARRO ELISABET
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUCEA NAVARRO ELISABET
Empresa: TCONS 2016 SL
Administrador Unico
- Lucea Navarro Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4214 , F 220, S 8, H Z 61057, I/A 1 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-213-50
Empresa: GASTRONOMIA Y SENXACIONES SL
Administrador Unico
- Lucea Navarro Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4213 , F 137, S 8, H Z 61019, I/A 1 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-50
Empresa: SOL Y TU BEAUTY ZONE SL
Administrador Unico
- Lucea Navarro Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4209 , F 105, S 8, H Z 60905, I/A 1 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-50
Empresa: E Y R SOL BELLEZA Y BIENESTAR SL
Administrador Unico
- Lucea Navarro Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4191 , F 194, S 8, H Z 60471, I/A 1 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-50
Información de LUCEA NAVARRO ELISABET
Mostramos los datos de LUCEA NAVARRO ELISABET que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUCEA NAVARRO ELISABET, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos