LUCAS VALERA CORBALAN
Informe ejecutivo de LUCAS VALERA CORBALAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUCAS VALERA CORBALAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONFORT ECONOMIA SA | Administrador Unico | 13/03/2024 |
VINCULACIONES DE LUCAS VALERA CORBALAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUCAS VALERA CORBALAN
Empresa: CONFORT ECONOMIA SA
Administrador Unico
- Lucas Valera Corbalan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 202, S 8, H MU 52099, I/A 7 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-30
Empresa: CONFORT ECONOMIA SA
Administrador Unico
- Lucas Valera Corbalan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 202, S 8, H MU 52099, I/A 7 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-30
Empresa: CONYECO INTERNET MARKETING SL
Liquidador
- Lucas Valera Corbalan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 146, S 8, H MU 92573, I/A 2 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-30
Empresa: CONYECO INTERNET MARKETING SL
Administrador Unico
- Lucas Valera Corbalan
Liquidador
- Lucas Valera Corbalan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 146, S 8, H MU 92573, I/A 2 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-30
Empresa: CONFORT ECONOMIA SA
Administrador Unico
- Lucas Valera Corbalan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 202, S 8, H MU 52099, I/A 6 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-30
Empresa: CONYECO INTERNET MARKETING SL
Administrador Unico
- Lucas Valera Corbalan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 144, S 8, H MU 92573, I/A 1 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-30
Empresa: CONYECO INTERNET MARKETING SL
Socio Único
- Lucas Valera Corbalan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 144, S 8, H MU 92573, I/A 1 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-30
Empresa: CONFORT ECONOMIA SA
Administrador Unico
- Lucas Valera Corbalan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 202, S 8, H MU 52099, I/A 5 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-30
Empresa: CONFORT ECONOMIA SA
Administrador Unico
- Lucas Valera Corbalan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 202, S 8, H MU 52099, I/A 5 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-30
Empresa: CONFORT ECONOMIA SA
Administrador Unico
- Lucas Valera Corbalan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 201, S 8, H MU 52099, I/A 4 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-30
VER MAS ACTOS
Información de LUCAS VALERA CORBALAN
Mostramos los datos de LUCAS VALERA CORBALAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUCAS VALERA CORBALAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos