LUCAS GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de LUCAS GOMEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LUCAS GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENGUIN IDEAS SL | Liquidador | 10/06/2014 | 10/06/2014 |
PENGUIN IDEAS SL | Socio Unico | 28/12/2011 | 10/06/2014 |
PENGUIN IDEAS SL | Administrador Unico | 28/12/2011 | 10/06/2014 |
COMERCIAL DE MAQUINARIA LUCAS SL | Administrador Mancomunado | 04/02/2014 | |
COMERCIAL DE MAQUINARIA LUCAS SL | Apoderado Mancomunado | 04/02/2014 |
VINCULACIONES DE LUCAS GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUCAS GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: PENGUIN IDEAS SL
Liquidador
- Lucas Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3572 , F 122, S 8, H A 128140, I/A 2 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-03
Empresa: PENGUIN IDEAS SL
Administrador Unico
- Lucas Gomez Francisco Javier
Liquidador
- Lucas Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3572 , F 122, S 8, H A 128140, I/A 2 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-03
Empresa: COMERCIAL DE MAQUINARIA LUCAS SL
Apoderado Mancomunado
- Lucas Gomez Carlos
- Lucas Gomez Francisco Javier
- Lucas Gomez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1192 , F 43, S 8, H A 1725, I/A 6 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-03
Empresa: COMERCIAL DE MAQUINARIA LUCAS SL
Administrador Mancomunado
- Lucas Gomez Carlos
- Lucas Gomez Francisco Javier
- Lucas Gomez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1192 , F 43, S 8, H A 1725, I/A 6 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-03
Empresa: PENGUIN IDEAS SL
Administrador Unico
- Lucas Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3572 , F 122, S 8, H A 128140, I/A 1 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-03
Empresa: PENGUIN IDEAS SL
Socio Único
- Lucas Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3572 , F 122, S 8, H A 128140, I/A 1 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-03
Información de LUCAS GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de LUCAS GOMEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUCAS GOMEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos