LUCAS GOMEZ CONCEPCION INMACULADA
Informe ejecutivo de LUCAS GOMEZ CONCEPCION INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUCAS GOMEZ CONCEPCION INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IPASS REINGENIERIA SL | Socio Unico | 03/10/2018 |
VINCULACIONES DE LUCAS GOMEZ CONCEPCION INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUCAS GOMEZ CONCEPCION INMACULADA
Empresa: IPASS REINGENIERIA SL
Administrador Unico
- Lucas Gomez Concepcion Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 147, S 8, H S 32905, I/A 2 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-39
Empresa: IPASS REINGENIERIA SL
Administrador Unico
- Lucas Gomez Concepcion Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 147, S 8, H S 32905, I/A 1 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-39
Empresa: IPASS REINGENIERIA SL
Socio Único
- Lucas Gomez Concepcion Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 147, S 8, H S 32905, I/A 1 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-39
Empresa: TALLERES TACOSA SA
Administrador Unico
- Lucas Gomez Concepcion Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 73, S 8, H S 11344, I/A 7 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-39
Empresa: TALLERES TACOSA SA
Administrador Unico
- Lucas Gomez Concepcion Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 73, S 8, H S 11344, I/A 6 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-39
Información de LUCAS GOMEZ CONCEPCION INMACULADA
Mostramos los datos de LUCAS GOMEZ CONCEPCION INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUCAS GOMEZ CONCEPCION INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos