LUC MERTENS
Informe ejecutivo de LUC MERTENS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LUC MERTENS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BENVIC IBE SL | Consejero Delegado | 31/07/2017 | |
BENVIC IBE SL | Presidente | 31/07/2017 | |
BENVIC IBE SL | Consejero | 31/07/2017 | |
BENVIC IBE SL | Consejero | 18/05/2016 | |
BENVIC IBE SL | Consejero Delegado | 18/05/2016 | |
BENVIC IBE SL | Consejero Delegado | 05/04/2013 | |
BENVIC IBE SL | Apoderado | 26/07/2011 | |
BENVIC IBE SL | Consejero | 09/02/2011 |
VINCULACIONES DE LUC MERTENS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUC MERTENS
Empresa: BENVIC EUROPE IBE SA
Consejero Delegado
- Luc Mertens
Consejero
- Luc Mertens
- Luca Lussetich
- Philippe Balcon
Presidente
- Luc Mertens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45348 , F 212, S 8, H B 20875, I/A 101 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-08
Empresa: BENVIC EUROPE IBE SA
Consejero Delegado
- Luc Mertens
Consejero
- Luc Mertens
- Luca Lussetich
- Luca Pierini
Presidente
- Luc Mertens
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42409 , F 170, S 8, H B 20875, I/A 97 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-08
Empresa: SOLVAY BENVIC EUROPE - IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42409 , F 167, S 8, H B 20875, I/A 89 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-08
Empresa: SOLVAY BENVIC EUROPE - IBERICA SA
Apoderado
- Luc Mertens
- Sapena Galindo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42409 , F 166, S 8, H B 20875, I/A 88 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-08
Empresa: SOLVAY BENVIC IBERICA SA
Consejero
- Luc Mertens
- Luca Lussetich
- Luca Pierini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40162 , F 198, S 8, H B 20875, I/A 79 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-08
Información de LUC MERTENS
Mostramos los datos de LUC MERTENS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUC MERTENS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos