LUC ALEXANDRE LAVROFF
Informe ejecutivo de LUC ALEXANDRE LAVROFF
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LUC ALEXANDRE LAVROFF
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENOV GRUP CONCEPT SL | Administrador Unico | 04/11/2011 | |
PAX PRESS SL | Administrador Solidario | 30/07/2010 | 10/05/2011 |
RESTHOTIMO GROUP CONCEPT SL | Administrador Unico | 05/12/2009 | |
AGENCEMENT DECO CONCEPT SYRENAS SL | Administrador Unico | 16/01/2009 |
VINCULACIONES DE LUC ALEXANDRE LAVROFF
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUC ALEXANDRE LAVROFF
Empresa: RENOV GRUP CONCEPT SL
Administrador Unico
- Luc Alexandre Lavroff
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2514 , F 91, S 8, H GI 42357, I/A 3 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-17
Empresa: PAX PRESS SL
Administrador Solidario
- Bernard Michel Cerna
- Luc Alexandre Lavroff
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786 , F 72, S 8, H GI 50489, I/A 2 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-17
Empresa: PAX PRESS SL
Administrador Solidario
- Bernard Michel Cerna
- Luc Alexandre Lavroff
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786 , F 72, S 8, H GI 50489, I/A 1 (30/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-17
Empresa: RESTHOTIMO GROUP CONCEPT SL
Administrador Unico
- Luc Alexandre Lavroff
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2672 , F 12, S 8, H GI 46291, I/A 2 (05/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-240-17
Empresa: AGENCEMENT DECO CONCEPT SYRENAS SL
Administrador Unico
- Luc Alexandre Lavroff
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2487 , F 94, S 8, H GI 42132, I/A 6 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-17
Información de LUC ALEXANDRE LAVROFF
Mostramos los datos de LUC ALEXANDRE LAVROFF que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUC ALEXANDRE LAVROFF, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos