LUACES FRADES JAVIER JOSE
Informe ejecutivo de LUACES FRADES JAVIER JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LUACES FRADES JAVIER JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FISAIR SL | Apoderado | 02/01/2024 | |
TECNISECO INGENIEROS SL | Apoderado | 02/01/2024 | |
FISAIR IBERICA SL | Apoderado | 02/01/2024 | |
TECNISECO INGENIEROS SL | Apoderado | 30/04/2023 | |
TECNISECO INGENIEROS SL | Consejero | 18/03/2021 | |
FISAIR SL | Apoderado | 01/07/2020 | |
FISAIR IBERICA SL | Apoderado | 01/07/2020 | |
UNIFORMIDAD Y PROTECCION SL | Apoderado Mancomunado | 23/10/2019 | |
TEXTIL REYTEX SL | Apoderado Mancomunado | 23/10/2019 | |
TECNISECO INGENIEROS SL | Apoderado | 12/06/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LUACES FRADES JAVIER JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUACES FRADES JAVIER JOSE
Empresa: TECNISECO INGENIEROS SL
Apoderado
- Luaces Frades Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33977 , F 8, S 8, H M 74762, I/A 38 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: FISAIR SL
Apoderado
- Luaces Frades Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30900 , F 209, S 8, H M 140149, I/A 19 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: FISAIR IBERICA SL
Apoderado
- Luaces Frades Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38045 , F 157, S 8, H M 677319, I/A 8 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: TECNISECO INGENIEROS SL
Apoderado
- Luaces Frades Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33977 , F 7, S 8, H M 74762, I/A 37 (30/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Empresa: TECNISECO INGENIEROS SL
Consejero
- Luaces Frades Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33977 , F 6, S 8, H M 74762, I/A 34 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-28
Empresa: FISAIR IBERICA SL
Apoderado
- Luaces Frades Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38045 , F 156, S 8, H M 677319, I/A 6 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-28
Empresa: FISAIR SL
Apoderado
- Luaces Frades Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30900 , F 208, S 8, H M 140149, I/A 16 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-28
Empresa: TEXTIL REYTEX SL
Apoderado Mancomunado
- Lopez Sena Maria
- Luaces Frades Javier Jose
- Mendez Lopez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30417 , F 108, S 8, H M 547473, I/A 3 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: UNIFORMIDAD Y PROTECCION SL
Apoderado Mancomunado
- Lopez Sena Maria
- Luaces Frades Javier Jose
- Mendez Lopez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30405 , F 192, S 8, H M 547255, I/A 3 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: FISAIR IBERICA SL
Apoderado
- Fernandez Padilla Julian
- Luaces Frades Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38045 , F 156, S 8, H M 677319, I/A 4 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-28
VER MAS ACTOS
Información de LUACES FRADES JAVIER JOSE
Mostramos los datos de LUACES FRADES JAVIER JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUACES FRADES JAVIER JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos