LOZANO VIDAL VIDAL
Informe ejecutivo de LOZANO VIDAL VIDAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOZANO VIDAL VIDAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
W3 ALQUILER Y TURISMO SL | Administrador Solidario | 26/11/2019 | 13/11/2023 |
W3 NETWORKING SL | Apoderado | 17/08/2015 | 25/08/2023 |
VINCULACIONES DE LOZANO VIDAL VIDAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO VIDAL VIDAL
Empresa: W3 ALQUILER Y TURISMO SL
Administrador Solidario
- Garcia Cruz Adolfo
- Lozano Vidal Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39906 , F 53, S 8, H M 708776, I/A 3 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-28
Empresa: W3 NETWORKING SL
Apoderado
- Lozano Vidal Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30885 , F 23, S 8, H M 555868, I/A 5 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-28
Empresa: W3 ALQUILER Y TURISMO SL
Administrador Solidario
- Garcia Cruz Adolfo
- Lozano Vidal Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39906 , F 51, S 8, H M 708776, I/A 1 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Empresa: W3 NETWORKING SL
Apoderado
- Lozano Vidal Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30885 , F 21, S 8, H M 555868, I/A 3 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-28
Información de LOZANO VIDAL VIDAL
Mostramos los datos de LOZANO VIDAL VIDAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO VIDAL VIDAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos