LOZANO VICO MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de LOZANO VICO MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOZANO VICO MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARROYO TUZ SERVICES SL | Apoderado | 28/04/2015 | |
MAYANAI SL | Administrador Unico | 26/02/2014 | |
MAYANAI SL | Apoderado | 01/12/2011 |
VINCULACIONES DE LOZANO VICO MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO VICO MARIA DEL MAR
Empresa: WALKYRIAS EL RINCON SL
Administrador Solidario
- Lopez Nicolas Fernandez Jose Ignacio
- Lozano Vico Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24589 , F 131, S 8, H M 442528, I/A 4 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-28
Empresa: ARROYO TUZ SERVICES SL
Apoderado
- Lozano Vico Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24589 , F 122, S 8, H M 442527, I/A 3 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-28
Empresa: ARROYO TUZ SERVICES SL
Administrador Solidario
- Lopez Nicolas Fernandez Jose Ignacio
- Lozano Vico Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24589 , F 122, S 8, H M 442527, I/A 2 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-28
Empresa: MAYANAI SL
Administrador Unico
- Lozano Vico Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4950, L 3857, F 58, S 8, H MA111516, I/A 3 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-29
Empresa: MAYANAI SL
Apoderado
- Lozano Vico Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4950, L 3857, F 57, S 8, H MA111516, I/A 2 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-29
Información de LOZANO VICO MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de LOZANO VICO MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO VICO MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos