LOZANO SANCHEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de LOZANO SANCHEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOZANO SANCHEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVIEMPRESA SUMINISTRADORES DE OFICINA SA | Representante | 05/09/2024 | |
AVANTE PL7 SA | Representante | 30/07/2024 | |
GALO E HIJOS SL | Administrador Solidario | 21/11/2019 | |
PRISMALITE SL | Apoderado | 27/09/2011 |
VINCULACIONES DE LOZANO SANCHEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO SANCHEZ MIGUEL ANGEL
Consejero
Presidente
Representante
- Gayo Pozo Antonio
- Gomez Melia Mauro
- Hernandez Perez Maria Candelaria
- Lozano Sanchez Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 248496, I/A 25 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Consejero
Presidente
Representante
- Gayo Pozo Antonio
- Gomez Melia Mauro
- Hernandez Perez Maria Candelaria
- Lozano Sanchez Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 248496, I/A 25 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Empresa: AVANTE PL7 SA
Consejero
Presidente
Representante
- Gomez Melia Mauro
- Hernandez Perez Maria Candelaria
- Lozano Sanchez Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 679462, I/A 7 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-28
Empresa: AVANTE PL7 SA
Consejero
Presidente
Representante
- Gomez Melia Mauro
- Hernandez Perez Maria Candelaria
- Lozano Sanchez Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 679462, I/A 7 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-28
Consejero
Presidente
Representante
- Gayo Pozo Antonio
- Gomez Melia Mauro
- Hernandez Perez Maria Candelaria
- Lozano Sanchez Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26547 , F 224, S 8, H M 248496, I/A 22 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Empresa: AVANTE PL7 SA
Consejero
Presidente
Representante
- Gomez Melia Mauro
- Hernandez Perez Maria Candelaria
- Lozano Sanchez Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38185 , F 34, S 8, H M 679462, I/A 4 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
Empresa: GALO E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Lozano Sanchez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 52, S 8, H CO 178, I/A 6 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-14
Empresa: PRISMALITE SL
Apoderado
- Lozano Sanchez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16846 , F 61, S 8, H M 287932, I/A 4 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-28
Empresa: PRISMALITE SL
Administrador Unico
- Lozano Sanchez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16846 , F 60, S 8, H M 287932, I/A 3 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: PRISMALITE SL
Administrador Unico
- Lozano Sanchez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16846 , F 60, S 8, H M 287932, I/A 2 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-28
VER MAS ACTOS
Información de LOZANO SANCHEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de LOZANO SANCHEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO SANCHEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos