LOZANO RUBIO ENRIQUE DAVID
Informe ejecutivo de LOZANO RUBIO ENRIQUE DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOZANO RUBIO ENRIQUE DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIN DU DIABLE SL | Administrador Unico | 16/06/2016 | |
CAMELINA COMERCIAL 21 SL | Administrador Unico | 04/05/2009 |
VINCULACIONES DE LOZANO RUBIO ENRIQUE DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO RUBIO ENRIQUE DAVID
Empresa: VIN DU DIABLE SL
Administrador Unico
- Lozano Rubio Enrique David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7968, L 5263, F 48, S 8, H V 100480, I/A 8 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-46
Empresa: VIN DU DIABLE SL
Administrador Unico
- Lozano Rubio Enrique David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7968, L 5263, F 48, S 8, H V 100480, I/A 7 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-46
Empresa: VIN DU DIABLE SL
Socio Único
- Lozano Rubio Enrique David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7968, L 5263, F 48, S 8, H V 100480, I/A 6 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-46
Empresa: VIN DU DIABLE SL
Administrador Unico
- Lozano Rubio Enrique David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7968, L 5263, F 48, S 8, H V 100480, I/A 5 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-46
Empresa: CAMELINA COMERCIAL 21 SL
Administrador Unico
- Lozano Rubio Enrique David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8977, L 6262, F 27, S 8, H V 131984, I/A 2 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-89-46
Información de LOZANO RUBIO ENRIQUE DAVID
Mostramos los datos de LOZANO RUBIO ENRIQUE DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO RUBIO ENRIQUE DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos