LOZANO OLIVENCIA PEDRO ANTONIO
Informe ejecutivo de LOZANO OLIVENCIA PEDRO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOZANO OLIVENCIA PEDRO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOIRA CAPITAL DESARROLLO TAU FCRE SA | Representante | 02/03/2023 | |
TRESCO EXPLOTACIONES AGRICOLAS SL | Administrador Unico | 10/11/2022 | |
ACC16 PROYECTOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 17/10/2022 | |
PEQUITY MCI SL | Representante | 16/02/2022 | |
ACC16 PROYECTOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado | 02/09/2020 | |
TRESCO EXPLOTACIONES AGRICOLAS SL | Apoderado | 01/09/2020 | |
STK18 INVERSIONES SL | Administrador Unico | 01/10/2018 | |
PEQUITY17 SL | Administrador Solidario | 18/04/2017 | |
TRESCO PATRIMONIAL SL | Socio Unico | 25/09/2012 | |
TRESCO PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 25/09/2012 |
VINCULACIONES DE LOZANO OLIVENCIA PEDRO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO OLIVENCIA PEDRO ANTONIO
Empresa: MOIRA CAPITAL DESARROLLO TAU FCRE SA
Representante
- De Olazabal Bernaldo De Quiros Ignacio
- Gimeno Alvargonzalez Jaime
- Lozano Olivencia Pedro Antonio
- Rodriguez San Juan Miguel
- Zubiaga Urrestarazu Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44224 , F 164, S 8, H M 779679, I/A 5 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: TRESCO EXPLOTACIONES AGRICOLAS SL
Administrador Unico
- Lozano Olivencia Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30315 , F 90, S 8, H M 545662, I/A 7 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Empresa: ACC16 PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Lozano Olivencia Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 110, S 8, H H 25887, I/A 5 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-21
Empresa: PEQUITY MCI SL
Administrador Unico
Representante
- Lozano Olivencia Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43110 , F 45, S 8, H M 761791, I/A 1 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Empresa: QUEST GLOBAL ENGINEERING ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Lozano Olivencia Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40984 , F 201, S 8, H M 329551, I/A 39 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
Empresa: ACC16 PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado
- Lozano Olivencia Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 109, S 8, H H 25887, I/A 4 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-21
Empresa: ACC16 PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Lozano Olivencia Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 109, S 8, H H 25887, I/A 3 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-21
Empresa: TRESCO EXPLOTACIONES AGRICOLAS SL
Apoderado
- Lozano Olivencia Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30315 , F 90, S 8, H M 545662, I/A 6 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-28
Empresa: TRESCO EXPLOTACIONES AGRICOLAS SL
Administrador Unico
- Lozano Olivencia Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30315 , F 89, S 8, H M 545662, I/A 5 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-28
Empresa: STK18 INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Lozano Olivencia Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1115 , F 59, S 8, H H 24554, I/A 2 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-21
VER MAS ACTOS
Información de LOZANO OLIVENCIA PEDRO ANTONIO
Mostramos los datos de LOZANO OLIVENCIA PEDRO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO OLIVENCIA PEDRO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos